16. mars 2004Palmi Sigmarsson forlater styretSPECTRA KAPITALFORVALTNING A/SPalmi Sigmarsson forlater styret for SPECTRA KAPITALFORVALTNING A/S etter en periode på 5 år.Se mere
11. mars 2004Regnskap for 2002 offentligjortSPECTRA KAPITALFORVALTNING A/SSPECTRA KAPITALFORVALTNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Palmi Sigmarsson er medlem av styret.Se mere
10. mars 2004Ny status NORMALSPECTRA KAPITALFORVALTNING A/STidligere status: Under tvangsopløsning. Palmi Sigmarsson er medlem av styret.Se mere
8. desember 2003Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGSPECTRA KAPITALFORVALTNING A/STidligere status: Normal. Palmi Sigmarsson er medlem av styret.Se mere
25. september 2002Regnskap for 2001 offentligjortSPECTRA KAPITALFORVALTNING A/SSPECTRA KAPITALFORVALTNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Palmi Sigmarsson er medlem av styret.Se mere
18. september 2002Lars Olbert blir med i styretSPECTRA KAPITALFORVALTNING A/SLars Olbert erstatter Leif Tommy Gunnar Karlsson i styret for SPECTRA KAPITALFORVALTNING A/S etter en periode på 5 år. Palmi Sigmarsson er fortsatt styremedlem.Se mere
3. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortSPECTRA KAPITALFORVALTNING A/SSPECTRA KAPITALFORVALTNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Palmi Sigmarsson er medlem av styret.Se mere
6. juni 2001Bo Ture David Benell forlater styretSPECTRA KAPITALFORVALTNING A/SBo Ture David Benell forlater styret for SPECTRA KAPITALFORVALTNING A/S etter en periode på 4 år. Palmi Sigmarsson er fortsatt styremedlem.Se mere
5. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortSPECTRA KAPITALFORVALTNING A/SSPECTRA KAPITALFORVALTNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Palmi Sigmarsson er medlem av styret.Se mere
27. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortSPECTRA KAPITALFORVALTNING A/SSPECTRA KAPITALFORVALTNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Palmi Sigmarsson er medlem av styret.Se mere
22. oktober 1998Palmi Sigmarsson blir med i styretSPECTRA KAPITALFORVALTNING A/SPalmi Sigmarsson blir med i styret for SPECTRA KAPITALFORVALTNING A/S.Se mere