29. juniOverskudd på DKK 26.646 HONUM EL A/SHONUM EL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bodil Kjær Lund er medlem av styret.Se mere
14. juniBodil Kjær Lund forlater styretTømrermester Kresten Lund ApSBodil Kjær Lund forlater styret for Tømrermester Kresten Lund ApS etter en periode på 5 år.Se mere
20. juni 2023Overskudd på DKK 293.404 HONUM EL A/SHONUM EL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bodil Kjær Lund er medlem av styret.Se mere
23. februar 2023Overskudd på DKK 610.638 Tømrermester Kresten Lund ApSTømrermester Kresten Lund ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bodil Kjær Lund er medlem av styret.Se mere
28. april 2022Overskudd på DKK 11.872 HONUM EL A/SHONUM EL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bodil Kjær Lund er medlem av styret.Se mere
17. januar 2022Overskudd på DKK 183.490 Tømrermester Kresten Lund ApSTømrermester Kresten Lund ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bodil Kjær Lund er medlem av styret.Se mere
1. juli 2021Overskudd på DKK 63.603 HONUM EL A/SHONUM EL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Bodil Kjær Lund er medlem av styret.Se mere
11. juni 2021Underskudd på DKK 118.405 Tømrermester Kresten Lund ApSTømrermester Kresten Lund ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Bodil Kjær Lund er medlem av styret.Se mere
6. juli 2020AdresseendringTømrermester Kresten Lund ApSTømrermester Kresten Lund ApS flytter til ny adresse i Brædstrup. Bodil Kjær Lund er medlem av styret.Se mere
12. mai 2020Overskudd på DKK 246.184 HONUM EL A/SHONUM EL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Bodil Kjær Lund er medlem av styret.Se mere
8. mai 2020Underskudd på DKK 57.339 Tømrermester Kresten Lund ApSTømrermester Kresten Lund ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Bodil Kjær Lund er medlem av styret.Se mere
1. mai 2020Ragna Kjær Møller forlater styretHONUM EL A/SRagna Kjær Møller forlater styret for HONUM EL A/S etter en periode på 24 år. Bodil Kjær Lund er fortsatt styremedlem.Se mere
26. april 2020Klaus Reinholdt Bjerring forlater styretTømrermester Kresten Lund ApSKlaus Reinholdt Bjerring forlater styret for Tømrermester Kresten Lund ApS etter en periode på 8 måneder. Bodil Kjær Lund er fortsatt styremedlem.Se mere
23. april 2020Martin Wraa forlater styretTømrermester Kresten Lund ApSMartin Wraa forlater styret for Tømrermester Kresten Lund ApS etter en periode på 8 måneder. Bodil Kjær Lund er fortsatt styremedlem.Se mere
22. august 2019Bodil Kjær Lund blir med i styretTømrermester Kresten Lund ApSBodil Kjær Lund blir med i styret for Tømrermester Kresten Lund ApS.Se mere
6. juni 2019Underskudd på DKK 429.260 HONUM EL A/SHONUM EL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Bodil Kjær Lund er medlem av styret.Se mere
15. april 2018Overskudd på DKK 43.890 HONUM EL A/SHONUM EL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Bodil Kjær Lund er medlem av styret.Se mere
23. mai 2017Underskudd på DKK 228.411 HONUM EL A/SHONUM EL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Bodil Kjær Lund er medlem av styret.Se mere
25. april 2017Bodil Kjær Lund blir med i styretHONUM EL A/SBodil Kjær Lund blir med i styret for HONUM EL A/S.Se mere
23. august 2004Bodil Kjær Lund forlater styretBRUGSEN FOR BRÆDSTRUP OG OMEGNBodil Kjær Lund forlater styret for BRUGSEN FOR BRÆDSTRUP OG OMEGN etter en periode på 5 måneder.Se mere