3. juliUnderskudd på DKK 652.854 Kjær Holding Company ApSKjær Holding Company ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kresten Kjær Lund er medlem af ledelsen.Se mere
1. juliUnderskudd på DKK 620.115 Tømrermester Kresten Lund ApSTømrermester Kresten Lund ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kresten Kjær Lund er medlem af ledelsen.Se mere
14. juniKresten Kjær Lund forlater styretTømrermester Kresten Lund ApSKresten Kjær Lund forlater styret for Tømrermester Kresten Lund ApS etter en periode på 5 år.Se mere
24. februar 2023Regnskap for 2022 omgjortKjær Holding Company ApSKjær Holding Company ApS gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kresten Kjær Lund er medlem af ledelsen.Se mere
23. februar 2023Overskudd på DKK 0 Kjær Holding Company ApSKjær Holding Company ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kresten Kjær Lund er medlem af ledelsen.Se mere
23. februar 2023Overskudd på DKK 610.638 Tømrermester Kresten Lund ApSTømrermester Kresten Lund ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kresten Kjær Lund er medlem af ledelsen.Se mere
17. januar 2022Overskudd på DKK 0 Kjær Holding Company ApSKjær Holding Company ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kresten Kjær Lund er medlem af ledelsen.Se mere
17. januar 2022Overskudd på DKK 183.490 Tømrermester Kresten Lund ApSTømrermester Kresten Lund ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kresten Kjær Lund er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2021Underskudd på DKK 118.405 Tømrermester Kresten Lund ApSTømrermester Kresten Lund ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kresten Kjær Lund er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2021Overskudd på DKK 0 Kjær Holding Company ApSKjær Holding Company ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kresten Kjær Lund er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2020AdresseendringTømrermester Kresten Lund ApSTømrermester Kresten Lund ApS flytter til ny adresse i Brædstrup. Kresten Kjær Lund er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2020AdresseendringKjær Holding Company ApSKjær Holding Company ApS flytter til ny adresse i Brædstrup. Kresten Kjær Lund er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2020Overskudd på DKK 0 Kjær Holding Company ApSKjær Holding Company ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kresten Kjær Lund er medlem af ledelsen.Se mere
8. mai 2020Underskudd på DKK 57.339 Tømrermester Kresten Lund ApSTømrermester Kresten Lund ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kresten Kjær Lund er medlem af ledelsen.Se mere
26. april 2020Klaus Reinholdt Bjerring forlater styretTømrermester Kresten Lund ApSKlaus Reinholdt Bjerring forlater styret for Tømrermester Kresten Lund ApS etter en periode på 8 måneder. Kresten Kjær Lund er medlem af ledelsen.Se mere
23. april 2020Martin Wraa forlater styretTømrermester Kresten Lund ApSMartin Wraa forlater styret for Tømrermester Kresten Lund ApS etter en periode på 8 måneder. Kresten Kjær Lund er medlem af ledelsen.Se mere
22. august 2019Kresten Kjær Lund blir med i styretTømrermester Kresten Lund ApSKresten Kjær Lund blir med i styret for Tømrermester Kresten Lund ApS.Se mere
25. juni 2019Overskudd på DKK 0 Kjær Holding Company ApSKjær Holding Company ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Kresten Kjær Lund er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2019Overskudd på DKK 212.298 Tømrermester Kresten Lund ApSTømrermester Kresten Lund ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Kresten Kjær Lund er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2018Ny selskapsform AnpartsselskabTømrermester Kresten Lund ApSTømrermester Kresten Lund ivs endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Tømrermester Kresten Lund ApS. Kresten Kjær Lund er medlem af ledelsen.Se mere