30. oktober 2012Bodil Thaarup slutter som adm. direktørMORE FUN FITNESS STUDIO A/SBodil Thaarup slutter som adm. direktør i MORE FUN FITNESS STUDIO A/S.Se mere
30. oktober 2012Bodil Thaarup forlater styretMORE FUN FITNESS STUDIO A/SBodil Thaarup forlater styret for MORE FUN FITNESS STUDIO A/S etter en periode på 14 år.Se mere
20. september 2012Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGMORE FUN FITNESS STUDIO A/STidligere status: Normal. Bodil Thaarup er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. mars 2012AdresseendringMORE FUN FITNESS STUDIO A/SMORE FUN FITNESS STUDIO A/S flytter fra Helsinge til Gilleleje. Bodil Thaarup er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortMORE FUN FITNESS STUDIO A/SMORE FUN FITNESS STUDIO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Bodil Thaarup er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. juni 2011Flere forlater styretMORE FUN FITNESS STUDIO A/S2 medlemmer forlater styret for MORE FUN FITNESS STUDIO A/S. Bodil Thaarup er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortMORE FUN FITNESS STUDIO A/SMORE FUN FITNESS STUDIO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Bodil Thaarup er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. september 2010Ny bransje: FitnesscentreMORE FUN FITNESS STUDIO A/STidligere bransje: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. Bodil Thaarup er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. september 2010Nytt navn: MORE FUN FITNESS STUDIO A/SMASKINFABRIKKEN EBBE SKANDOV A/SMASKINFABRIKKEN EBBE SKANDOV A/S skifter navn til MORE FUN FITNESS STUDIO A/S. Bodil Thaarup er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. desember 2009Regnskap for 2009 offentligjortMASKINFABRIKKEN EBBE SKANDOV A/SMASKINFABRIKKEN EBBE SKANDOV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Bodil Thaarup er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. desember 2009Palle Hansen blir med i styretMASKINFABRIKKEN EBBE SKANDOV A/SPalle Hansen erstatter Marianne Skandov i styret for MASKINFABRIKKEN EBBE SKANDOV A/S etter en periode på 26 år. Bodil Thaarup er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. desember 2009Jytte Gudrun Hansen blir med i styretMASKINFABRIKKEN EBBE SKANDOV A/SJytte Gudrun Hansen blir med i styret for MASKINFABRIKKEN EBBE SKANDOV A/S. Bodil Thaarup er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. juli 2009AdresseendringMASKINFABRIKKEN EBBE SKANDOV A/SMASKINFABRIKKEN EBBE SKANDOV A/S flytter fra Vejby til Helsinge. Bodil Thaarup er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. desember 2008Regnskap for 2008 offentligjortMASKINFABRIKKEN EBBE SKANDOV A/SMASKINFABRIKKEN EBBE SKANDOV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Bodil Thaarup er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. august 2008AdresseendringMASKINFABRIKKEN EBBE SKANDOV A/SMASKINFABRIKKEN EBBE SKANDOV A/S flytter til ny adresse i Vejby. Bodil Thaarup er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.MASKINFABRIKKEN EBBE SKANDOV A/STidligere bransje: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt. Bodil Thaarup er adm. direktør i virksomheten.Se mere
6. desember 2007Regnskap for 2007 offentligjortMASKINFABRIKKEN EBBE SKANDOV A/SMASKINFABRIKKEN EBBE SKANDOV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Bodil Thaarup er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. oktober 2007Bodil Thaarup blir adm. direktørMASKINFABRIKKEN EBBE SKANDOV A/SBodil Thaarup blir adm. direktør i MASKINFABRIKKEN EBBE SKANDOV A/S.Se mere
26. oktober 2007Ebbe Ditlev Skandov forlater styretMASKINFABRIKKEN EBBE SKANDOV A/SEbbe Ditlev Skandov forlater styret for MASKINFABRIKKEN EBBE SKANDOV A/S etter en periode på 24 år. Bodil Thaarup er fortsatt styremedlem.Se mere
26. oktober 2007Ebbe Ditlev Skandov forlater ledelsenMASKINFABRIKKEN EBBE SKANDOV A/SEbbe Ditlev Skandov forlater ledelsen for MASKINFABRIKKEN EBBE SKANDOV A/S etter en periode på 24 år. Bodil Thaarup er medlem av styret.Se mere