4. juni 2011Jytte Gudrun Hansen forlater styretMORE FUN FITNESS STUDIO A/SJytte Gudrun Hansen forlater styret for MORE FUN FITNESS STUDIO A/S etter en periode på 1 år.Se mere
20. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortMORE FUN FITNESS STUDIO A/SMORE FUN FITNESS STUDIO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Jytte Gudrun Hansen er styreleder.Se mere
2. september 2010Ny bransje: FitnesscentreMORE FUN FITNESS STUDIO A/STidligere bransje: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. Jytte Gudrun Hansen er styreleder.Se mere
2. september 2010Nytt navn: MORE FUN FITNESS STUDIO A/SMASKINFABRIKKEN EBBE SKANDOV A/SMASKINFABRIKKEN EBBE SKANDOV A/S skifter navn til MORE FUN FITNESS STUDIO A/S. Jytte Gudrun Hansen er styreleder.Se mere
15. desember 2009Regnskap for 2009 offentligjortMASKINFABRIKKEN EBBE SKANDOV A/SMASKINFABRIKKEN EBBE SKANDOV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Jytte Gudrun Hansen er styreleder.Se mere
11. desember 2009Palle Hansen blir med i styretMASKINFABRIKKEN EBBE SKANDOV A/SPalle Hansen erstatter Marianne Skandov i styret for MASKINFABRIKKEN EBBE SKANDOV A/S etter en periode på 26 år. Jytte Gudrun Hansen er fortsatt styreleder.Se mere
10. desember 2009Jytte Gudrun Hansen blir med i styretMASKINFABRIKKEN EBBE SKANDOV A/SJytte Gudrun Hansen blir med i styret for MASKINFABRIKKEN EBBE SKANDOV A/S.Se mere
20. april 1993Jytte Gudrun Hansen forlater styretREKLAME SERVICE HENRY CHRISTENSEN A/SJytte Gudrun Hansen forlater styret for REKLAME SERVICE HENRY CHRISTENSEN A/S etter en periode på 10 år.Se mere
31. januar 1989Henry Christensen forlater ledelsenREKLAME SERVICE HENRY CHRISTENSEN A/SHenry Christensen forlater ledelsen for REKLAME SERVICE HENRY CHRISTENSEN A/S etter en periode på 5 år. Jytte Gudrun Hansen er medlem av styret.Se mere
23. desember 1988Ny selskapsform AktieselskabREKLAME SERVICE HENRY CHRISTENSEN A/SREKLAME SERVICE HENRY CHRISTENSEN A/S skifter selskapsform. Jytte Gudrun Hansen er medlem av styret.Se mere
17. juni 1988Nytt navn: REKLAME SERVICE HENRY CHRISTENSEN A/SK & HC ApSK & HC ApS skifter navn til REKLAME SERVICE HENRY CHRISTENSEN A/S. Jytte Gudrun Hansen er medlem av styret.Se mere
5. september 1983StiftelseK & HC ApSK & HC ApS stiftes i 1983. Jytte Gudrun Hansen er medlem av styret.Se mere