17. april 2019Mirko Vonk blir med i styretTEVA DENMARK A/SMirko Vonk erstatter Boris Niklas Döbler i styret for TEVA DENMARK A/S etter en periode på 3 år.Se mere
1. april 2019Morten Nielsen blir adm. direktørTEVA DENMARK A/SMorten Nielsen blir adm. direktør i TEVA DENMARK A/S. Boris Niklas Döbler er medlem av styret.Se mere
25. oktober 2018Helle Grinderslev Kramp blir med i styretTEVA DENMARK A/SHelle Grinderslev Kramp blir med i styret for TEVA DENMARK A/S. Boris Niklas Döbler er fortsatt styremedlem.Se mere
8. juni 2018Overskudd på DKK 2,6 mio.TEVA DENMARK A/STEVA DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Boris Niklas Döbler er medlem av styret.Se mere
30. april 2018Henri Pieter Josephus Henrichs blir ny styrelederTEVA DENMARK A/SHenri Pieter Josephus Henrichs erstatter Olöf Thorhallsdottir som styreleder hos TEVA DENMARK A/S etter en periode på 2 år. Boris Niklas Döbler er fortsatt styremedlem.Se mere
30. april 2018Bjarne Palle Niemi blir med i ledelsenTEVA DENMARK A/SBjarne Palle Niemi erstatter Arni Olafur Asgeirsson i ledelsen for TEVA DENMARK A/S etter en periode på 2 år. Boris Niklas Döbler er medlem av styret.Se mere
3. juli 2017Morten Nielsen blir med i styretTEVA DENMARK A/SMorten Nielsen blir med i styret for TEVA DENMARK A/S. Boris Niklas Döbler er fortsatt styremedlem.Se mere
30. juni 2017Betina Liliendal forlater styretTEVA DENMARK A/SBetina Liliendal forlater styret for TEVA DENMARK A/S etter en periode på 4 år. Boris Niklas Döbler er fortsatt styremedlem.Se mere
30. juni 2017Betina Liliendal forlater ledelsenTEVA DENMARK A/SBetina Liliendal forlater ledelsen for TEVA DENMARK A/S etter en periode på 3 år. Boris Niklas Döbler er medlem av styret.Se mere
21. juni 2017Overskudd på DKK 4,8 mio.TEVA DENMARK A/STEVA DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Boris Niklas Döbler er medlem av styret.Se mere
2. mai 2017AdresseendringTEVA DENMARK A/STEVA DENMARK A/S flytter til ny adresse i Søborg. Boris Niklas Döbler er medlem av styret.Se mere
1. mai 2017AdresseendringTEVA DENMARK A/STEVA DENMARK A/S flytter fra Kgs.Lyngby til Søborg. Boris Niklas Döbler er medlem av styret.Se mere
29. september 2016Olöf Thorhallsdottir blir med i styretTEVA DENMARK A/SOlöf Thorhallsdottir blir med i styret for TEVA DENMARK A/S. Boris Niklas Döbler er fortsatt styremedlem.Se mere
29. september 2016Arni Olafur Asgeirsson blir med i ledelsenTEVA DENMARK A/SArni Olafur Asgeirsson erstatter Kim Vallentin Peetz i ledelsen for TEVA DENMARK A/S etter en periode på 3 år. Boris Niklas Döbler er medlem av styret.Se mere
24. mai 2016Overskudd på DKK 4,4 mio.TEVA DENMARK A/STEVA DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Boris Niklas Döbler er medlem av styret.Se mere
8. februar 2016Boris Niklas Döbler blir med i styretTEVA DENMARK A/SBoris Niklas Döbler erstatter Tim Oreskovic i styret for TEVA DENMARK A/S etter en periode på 1 år.Se mere