31. desember 2020Henri Pieter Josephus Henrichs forlater styretTEVA DENMARK A/SHenri Pieter Josephus Henrichs forlater styret for TEVA DENMARK A/S etter en periode på 3 år.Se mere
29. mai 2020Overskudd på DKK 3,4 mio.TEVA DENMARK A/STEVA DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Henri Pieter Josephus Henrichs er styreleder.Se mere
4. juni 2019Overskudd på DKK 14 mio.TEVA DENMARK A/STEVA DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Henri Pieter Josephus Henrichs er styreleder.Se mere
17. april 2019Mirko Vonk blir med i styretTEVA DENMARK A/SMirko Vonk erstatter Boris Niklas Döbler i styret for TEVA DENMARK A/S etter en periode på 3 år. Henri Pieter Josephus Henrichs er fortsatt styreleder.Se mere
1. april 2019Morten Nielsen blir adm. direktørTEVA DENMARK A/SMorten Nielsen blir adm. direktør i TEVA DENMARK A/S. Henri Pieter Josephus Henrichs er styreleder.Se mere
25. oktober 2018Helle Grinderslev Kramp blir med i styretTEVA DENMARK A/SHelle Grinderslev Kramp blir med i styret for TEVA DENMARK A/S. Henri Pieter Josephus Henrichs er fortsatt styreleder.Se mere
8. juni 2018Overskudd på DKK 2,6 mio.TEVA DENMARK A/STEVA DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Henri Pieter Josephus Henrichs er styreleder.Se mere
30. april 2018Henri Pieter Josephus Henrichs blir ny styrelederTEVA DENMARK A/SHenri Pieter Josephus Henrichs erstatter Olöf Thorhallsdottir som styreleder hos TEVA DENMARK A/S etter en periode på 2 år.Se mere
30. april 2018Bjarne Palle Niemi blir med i ledelsenTEVA DENMARK A/SBjarne Palle Niemi erstatter Arni Olafur Asgeirsson i ledelsen for TEVA DENMARK A/S etter en periode på 2 år. Henri Pieter Josephus Henrichs er styreleder.Se mere