BRIAN THOMSEN HOLDING KALUNDBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Brian Hedelund Thomsen er medlem af ledelsen.
Lysmesteren Kalundborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Brian Hedelund Thomsen eier 50% av virksomheten.
BRIAN THOMSEN HOLDING KALUNDBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Brian Hedelund Thomsen er medlem af ledelsen.
Lysmesteren Kalundborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Brian Hedelund Thomsen eier 50% av virksomheten.
KAJ HEDELUND THOMSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Brian Hedelund Thomsen eier 33,3% av virksomheten.
BRIAN THOMSEN HOLDING KALUNDBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Brian Hedelund Thomsen er medlem af ledelsen.
THOMSENS RADIO & TV - KALUNDBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Brian Hedelund Thomsen eier 50% av virksomheten.
BRIAN THOMSEN HOLDING KALUNDBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Brian Hedelund Thomsen er medlem af ledelsen.
KAJ HEDELUND THOMSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Brian Hedelund Thomsen eier 33,3% av virksomheten.
THOMSENS RADIO & TV - KALUNDBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Brian Hedelund Thomsen eier 50% av virksomheten.
BRIAN THOMSEN HOLDING KALUNDBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Brian Hedelund Thomsen er medlem af ledelsen.
KAJ HEDELUND THOMSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Brian Hedelund Thomsen eier 33,3% av virksomheten.
THOMSENS RADIO & TV - KALUNDBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Brian Hedelund Thomsen eier 50% av virksomheten.
THOMSENS RADIO & TV - KALUNDBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Brian Hedelund Thomsen eier 50% av virksomheten.