KAJ HEDELUND THOMSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Hans Jesper Hedelund Thomsen eier 33,3% av virksomheten.
JESPER THOMSEN HOLDING KALUNDBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Hans Jesper Hedelund Thomsen er medlem af ledelsen.
Lysmesteren Kalundborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Hans Jesper Hedelund Thomsen er medlem af ledelsen.
Lysmesteren Kalundborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Hans Jesper Hedelund Thomsen er medlem af ledelsen.
JESPER THOMSEN HOLDING KALUNDBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Hans Jesper Hedelund Thomsen er medlem af ledelsen.
KAJ HEDELUND THOMSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Hans Jesper Hedelund Thomsen eier 33,3% av virksomheten.
Brian Hedelund Thomsen erstatter Kaj Hedelund Thomsen i ledelsen for KAJ HEDELUND THOMSEN ApS etter en periode på 15 år. Hans Jesper Hedelund Thomsen eier 33,3% av virksomheten.
KAJ HEDELUND THOMSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Hans Jesper Hedelund Thomsen eier 33,3% av virksomheten.
THOMSENS RADIO & TV - KALUNDBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Hans Jesper Hedelund Thomsen eier 50% av virksomheten.
JESPER THOMSEN HOLDING KALUNDBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Hans Jesper Hedelund Thomsen er medlem af ledelsen.
KAJ HEDELUND THOMSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Hans Jesper Hedelund Thomsen eier 33,3% av virksomheten.
JESPER THOMSEN HOLDING KALUNDBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Hans Jesper Hedelund Thomsen er medlem af ledelsen.
THOMSENS RADIO & TV - KALUNDBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Hans Jesper Hedelund Thomsen eier 50% av virksomheten.
KAJ HEDELUND THOMSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Hans Jesper Hedelund Thomsen eier 33,3% av virksomheten.
THOMSENS RADIO & TV - KALUNDBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Hans Jesper Hedelund Thomsen eier 50% av virksomheten.
JESPER THOMSEN HOLDING KALUNDBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Hans Jesper Hedelund Thomsen er medlem af ledelsen.
THOMSENS RADIO & TV - KALUNDBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Hans Jesper Hedelund Thomsen eier 50% av virksomheten.