2. mars 2018Børge Carstensen forlater styretDYBBØL BANKO CENTER A/SBørge Carstensen forlater styret for DYBBØL BANKO CENTER A/S etter en periode på 20 år.Se mere
13. juni 2017Underskudd på DKK 1,6 mio.DYBBØL BANKO CENTER A/SDYBBØL BANKO CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Børge Carstensen er medlem av styret.Se mere
15. mars 2016Overskudd på DKK 284.247 DYBBØL BANKO CENTER A/SDYBBØL BANKO CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Børge Carstensen er medlem av styret.Se mere
7. mars 2015Overskudd på DKK 152.430 DYBBØL BANKO CENTER A/SDYBBØL BANKO CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Børge Carstensen er medlem av styret.Se mere
9. april 2014Underskudd på DKK 232.025 DYBBØL BANKO CENTER A/SDYBBØL BANKO CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Børge Carstensen er medlem av styret.Se mere
9. april 2013Overskudd på DKK 57.598 DYBBØL BANKO CENTER A/SDYBBØL BANKO CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Børge Carstensen er medlem av styret.Se mere
18. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortDYBBØL BANKO CENTER A/SDYBBØL BANKO CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Børge Carstensen er medlem av styret.Se mere
23. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortDYBBØL BANKO CENTER A/SDYBBØL BANKO CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Børge Carstensen er medlem av styret.Se mere
28. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortDYBBØL BANKO CENTER A/SDYBBØL BANKO CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Børge Carstensen er medlem av styret.Se mere
19. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortDYBBØL BANKO CENTER A/SDYBBØL BANKO CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Børge Carstensen er medlem av styret.Se mere
12. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortDYBBØL BANKO CENTER A/SDYBBØL BANKO CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Børge Carstensen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.DYBBØL BANKO CENTER A/STidligere bransje: Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv. Børge Carstensen er medlem av styret.Se mere
1. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortDYBBØL BANKO CENTER A/SDYBBØL BANKO CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Børge Carstensen er medlem av styret.Se mere
27. mars 2006Regnskap for 2005 offentligjortDYBBØL BANKO CENTER A/SDYBBØL BANKO CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Børge Carstensen er medlem av styret.Se mere
4. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortDYBBØL BANKO CENTER A/SDYBBØL BANKO CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Børge Carstensen er medlem av styret.Se mere
28. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortDYBBØL BANKO CENTER A/SDYBBØL BANKO CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Børge Carstensen er medlem av styret.Se mere
18. juni 2004Ove Gehrt blir med i styretDYBBØL BANKO CENTER A/SOve Gehrt erstatter René Svane Christensen i styret for DYBBØL BANKO CENTER A/S etter en periode på 3 år. Børge Carstensen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortDYBBØL BANKO CENTER A/SDYBBØL BANKO CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Børge Carstensen er medlem av styret.Se mere
11. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortDYBBØL BANKO CENTER A/SDYBBØL BANKO CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Børge Carstensen er medlem av styret.Se mere
7. juni 2002Børge Carstensen forlater ledelsenBKC INVEST ApSBørge Carstensen forlater ledelsen for BKC INVEST ApS etter en periode på 11 år.Se mere