18. juni 2004Ove Gehrt blir med i styretDYBBØL BANKO CENTER A/SOve Gehrt erstatter René Svane Christensen i styret for DYBBØL BANKO CENTER A/S etter en periode på 3 år.Se mere
15. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortDYBBØL BANKO CENTER A/SDYBBØL BANKO CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. René Svane Christensen er medlem av styret.Se mere
11. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortDYBBØL BANKO CENTER A/SDYBBØL BANKO CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. René Svane Christensen er medlem av styret.Se mere
24. oktober 2001René Svane Christensen blir med i styretDYBBØL BANKO CENTER A/SRené Svane Christensen erstatter Peter Grau i styret for DYBBØL BANKO CENTER A/S etter en periode på 3 år.Se mere
24. oktober 2001Bent Gehrt blir med i ledelsenDYBBØL BANKO CENTER A/SBent Gehrt erstatter Peter Grau i ledelsen for DYBBØL BANKO CENTER A/S etter en periode på 3 år. René Svane Christensen er medlem av styret.Se mere