30. juliEndring i eierkretsenSupplier Control A/SThomas Stoustrup Vangsaa øker sitt reelle eierskap av Supplier Control A/S. Børge Stoustrup er styreleder.Se mere
19. juliEndring i eierkretsenVANGSAA A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av VANGSAA A/S. Børge Stoustrup er styreleder.Se mere
6. maiOverskudd på DKK 214.393 VANGSAA A/SVANGSAA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Børge Stoustrup er styreleder.Se mere
18. oktober 2023Anette Margit Pedersen slutter som adm. direktørSupplier Control A/SAnette Margit Pedersen slutter som adm. direktør i Supplier Control A/S. Børge Stoustrup er styreleder.Se mere
18. oktober 2023Thomas Stoustrup Vangsaa blir med i ledelsenSupplier Control A/SThomas Stoustrup Vangsaa blir med i ledelsen for Supplier Control A/S. Børge Stoustrup er styreleder.Se mere
18. oktober 2023Endring i eierkretsenSupplier Control A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av Supplier Control A/S. Børge Stoustrup er styreleder.Se mere
30. september 2023Thomas Stoustrup Vangsaa blir med i styretVANGSAA A/SThomas Stoustrup Vangsaa erstatter Anette Margit Pedersen i styret for VANGSAA A/S etter en periode på 1 år. Børge Stoustrup er fortsatt styreleder.Se mere
7. juli 2023Overskudd på DKK 540.856 VANGSAA A/SVANGSAA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Børge Stoustrup er styreleder.Se mere
1. juli 2023Børge Stoustrup blir med i styretSupplier Control A/SBørge Stoustrup blir med i styret for Supplier Control A/S.Se mere
1. juli 2023Anette Margit Pedersen blir adm. direktørSupplier Control A/SAnette Margit Pedersen blir adm. direktør i Supplier Control A/S. Børge Stoustrup er styreleder.Se mere
1. juli 2023Ny status NORMALSupplier Control A/STidligere status: Uden retsvirkning. Børge Stoustrup er styreleder.Se mere
1. juni 2023AdresseendringVANGSAA A/SVANGSAA A/S flytter til ny adresse i Ringsted. Børge Stoustrup er styreleder.Se mere
24. mai 2022Børge Stoustrup blir med i styretVANGSAA A/SBørge Stoustrup blir med i styret for VANGSAA A/S.Se mere
26. oktober 2012Anders Schönau blir med i styretEFFEKTIV SKADESERVICE LF ApSAnders Schönau erstatter Børge Stoustrup i styret for EFFEKTIV SKADESERVICE LF ApS etter en periode på 2 år.Se mere
22. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortEFFEKTIV SKADESERVICE LF ApSEFFEKTIV SKADESERVICE LF ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Børge Stoustrup er styreleder.Se mere
1. mars 2012AdresseendringEFFEKTIV SKADESERVICE LF ApSEFFEKTIV SKADESERVICE LF ApS flytter til ny adresse i Nakskov. Børge Stoustrup er styreleder.Se mere
7. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortEFFEKTIV SKADESERVICE LF ApSEFFEKTIV SKADESERVICE LF ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Børge Stoustrup er styreleder.Se mere
30. mai 2011Søren Gertsen blir med i styretEFFEKTIV SKADESERVICE LF ApSSøren Gertsen blir med i styret for EFFEKTIV SKADESERVICE LF ApS. Børge Stoustrup er fortsatt styreleder.Se mere
4. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortEFFEKTIV SKADESERVICE LF ApSEFFEKTIV SKADESERVICE LF ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Børge Stoustrup er styreleder.Se mere
20. mai 2010Børge Stoustrup blir ny styrelederEFFEKTIV SKADESERVICE LF ApSBørge Stoustrup erstatter Arne Højgaard Hansen som styreleder hos EFFEKTIV SKADESERVICE LF ApS etter en periode på 1 år.Se mere