30. juliEndring i eierkretsenSupplier Control A/SThomas Stoustrup Vangsaa øker sitt reelle eierskap av Supplier Control A/S.Se mere
30. juliAdresseendringFmerf ApSFmerf ApS flytter til ny adresse i Ringsted. Thomas Stoustrup Vangsaa er medlem af ledelsen.Se mere
23. juli · vores-ringsted.dkNye virksomheder i Ringsted i sidste månedFmerf ApS tilhører branchen Ikke-finansielle holdingselskaber og er ejet af Thomas Stoustrup Vangsaa og Anja Køhler Lauge Vangsaa. Les artikkel
19. juliEndring i eierkretsenFmerf ApSThomas Stoustrup Vangsaa øker sitt reelle eierskap av Fmerf ApS.Se mere
19. juliEndring i eierkretsenVANGSAA A/SThomas Stoustrup Vangsaa øker sitt reelle eierskap av VANGSAA A/S.Se mere
13. juniStiftelseFmerf ApSFmerf ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Thomas Stoustrup Vangsaa er medlem af ledelsen.Se mere
6. maiOverskudd på DKK 214.393 VANGSAA A/SVANGSAA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Stoustrup Vangsaa er medlem af ledelsen.Se mere
18. oktober 2023Anette Margit Pedersen slutter som adm. direktørSupplier Control A/SAnette Margit Pedersen slutter som adm. direktør i Supplier Control A/S. Thomas Stoustrup Vangsaa er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
18. oktober 2023Thomas Stoustrup Vangsaa blir med i ledelsenSupplier Control A/SThomas Stoustrup Vangsaa blir med i ledelsen for Supplier Control A/S.Se mere
18. oktober 2023Endring i eierkretsenSupplier Control A/SThomas Stoustrup Vangsaa registrert som reell eier av Supplier Control A/S.Se mere
30. september 2023Thomas Stoustrup Vangsaa blir med i styretVANGSAA A/SThomas Stoustrup Vangsaa erstatter Anette Margit Pedersen i styret for VANGSAA A/S etter en periode på 1 år.Se mere
7. juli 2023Overskudd på DKK 540.856 VANGSAA A/SVANGSAA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thomas Stoustrup Vangsaa er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2023Thomas Stoustrup Vangsaa blir med i styretSupplier Control A/SThomas Stoustrup Vangsaa blir med i styret for Supplier Control A/S.Se mere
1. juli 2023Anette Margit Pedersen blir adm. direktørSupplier Control A/SAnette Margit Pedersen blir adm. direktør i Supplier Control A/S. Thomas Stoustrup Vangsaa er medlem av styret.Se mere
1. juli 2023Ny status NORMALSupplier Control A/STidligere status: Uden retsvirkning. Thomas Stoustrup Vangsaa er medlem av styret.Se mere
1. juni 2023AdresseendringVANGSAA A/SVANGSAA A/S flytter til ny adresse i Ringsted. Thomas Stoustrup Vangsaa er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2022Nye navn i styretVANGSAA A/S3 nye medlemmer blir med i styret for VANGSAA A/S. Thomas Stoustrup Vangsaa er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2022Ny selskapsform AktieselskabVANGSAA A/SVANGSAA ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til VANGSAA A/S. Thomas Stoustrup Vangsaa er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2022Overskudd på DKK 485.412 VANGSAA ApSVANGSAA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Thomas Stoustrup Vangsaa er medlem af ledelsen.Se mere
3. februar 2022Thomas Stoustrup Vangsaa forlater ledelsenEasy2Signup IVSThomas Stoustrup Vangsaa forlater ledelsen for Easy2Signup IVS etter en periode på 4 år.Se mere