22. januar 2007Casper Gundestrup Nielsen forlater styretAIR DANICA ApSCasper Gundestrup Nielsen forlater styret for AIR DANICA ApS etter en periode på 2 år.Se mere
14. juli 2006Regnskap for 2005 offentligjortAIR DANICA ApSAIR DANICA ApS offentliggjør regnskap for perioden 27. desember 2004 til 31. desember 2005. Casper Gundestrup Nielsen er styreleder.Se mere
9. juni 2006Nye navn i styretAIR DANICA ApS3 nye medlemmer blir med i styret for AIR DANICA ApS. Casper Gundestrup Nielsen er fortsatt styreleder.Se mere
19. april 2005Ny bransje: Køreskoler mv.AIR DANICA ApSTidligere bransje: Uoplyst. Casper Gundestrup Nielsen er styreleder.Se mere
2. mars 2005AdresseendringAIR DANICA ApSAIR DANICA ApS flytter fra København K til Gentofte. Casper Gundestrup Nielsen er styreleder.Se mere
24. februar 2005Casper Gundestrup Nielsen blir med i styretAIR DANICA ApSCasper Gundestrup Nielsen blir med i styret for AIR DANICA ApS.Se mere
24. februar 2005Michael Hellemann-Michelsen blir med i ledelsenAIR DANICA ApSMichael Hellemann-Michelsen erstatter Annemette Heller i ledelsen for AIR DANICA ApS etter en periode på 2 måneder. Casper Gundestrup Nielsen er styreleder.Se mere
24. februar 2005Nytt navn: AIR DANICA ApSApS KBIL 17 NR. 1952ApS KBIL 17 NR. 1952 skifter navn til AIR DANICA ApS. Casper Gundestrup Nielsen er styreleder.Se mere