9. juni 2009Tove Annette Christensen forlater styretAIR DANICA AVIATION TRAINING ApSTove Annette Christensen forlater styret for AIR DANICA AVIATION TRAINING ApS etter en periode på 2 år.Se mere
5. desember 2008Søren Søholt Christensen slutter som adm. direktørAIR DANICA AVIATION TRAINING ApSSøren Søholt Christensen slutter som adm. direktør i AIR DANICA AVIATION TRAINING ApS. Tove Annette Christensen er medlem av styret.Se mere
5. desember 2008Claus Klint blir med i ledelsenAIR DANICA AVIATION TRAINING ApSClaus Klint blir med i ledelsen for AIR DANICA AVIATION TRAINING ApS. Tove Annette Christensen er medlem av styret.Se mere
3. juli 2008Regnskap for 2007 offentligjortAIR DANICA AVIATION TRAINING ApSAIR DANICA AVIATION TRAINING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Tove Annette Christensen er medlem av styret.Se mere
23. mai 2008Tove Annette Christensen forlater styretSELSKABET AF 2. APRIL 2008 ApSTove Annette Christensen forlater styret for SELSKABET AF 2. APRIL 2008 ApS etter en periode på 1 år.Se mere
20. mai 2008Nytt navn: SELSKABET AF 2. APRIL 2008 ApSAIR DANICA ELECTRONIC SALES ApSAIR DANICA ELECTRONIC SALES ApS skifter navn til SELSKABET AF 2. APRIL 2008 ApS. Tove Annette Christensen er styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: KøreskolerAIR DANICA AVIATION TRAINING ApSTidligere bransje: Køreskoler mv. Tove Annette Christensen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Detailhandel med computere, ydre enheder og softwareAIR DANICA ELECTRONIC SALES ApSTidligere bransje: Detailhandel med computere og standardsoftware. Tove Annette Christensen er styreleder.Se mere
19. juli 2007Nytt navn: AIR DANICA AVIATION TRAINING ApSAIR DANICA ApSAIR DANICA ApS skifter navn til AIR DANICA AVIATION TRAINING ApS. Tove Annette Christensen er medlem av styret.Se mere
2. juli 2007Regnskap for 2006 offentligjortAIR DANICA ApSAIR DANICA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Tove Annette Christensen er medlem av styret.Se mere
2. februar 2007AdresseendringAIR DANICA ApSAIR DANICA ApS flytter fra Gentofte til Kalundborg. Tove Annette Christensen er medlem av styret.Se mere
2. februar 2007StiftelseAIR DANICA ELECTRONIC SALES ApSAIR DANICA ELECTRONIC SALES ApS stiftes i bransjen detailhandel med computere og standardsoftware. Tove Annette Christensen er styreleder.Se mere
22. januar 2007Tove Annette Christensen blir med i styretAIR DANICA ApSTove Annette Christensen blir med i styret for AIR DANICA ApS.Se mere
22. januar 2007Michael Hellemann-Michelsen forlater ledelsenAIR DANICA ApSMichael Hellemann-Michelsen forlater ledelsen for AIR DANICA ApS etter en periode på 2 år. Tove Annette Christensen er medlem av styret.Se mere
22. januar 2007Søren Søholt Christensen blir adm. direktørAIR DANICA ApSSøren Søholt Christensen blir adm. direktør i AIR DANICA ApS. Tove Annette Christensen er medlem av styret.Se mere