19. augustCasper Rønde Reiche forlater ledelsenCasper Rønde Reiche Holding ApSCasper Rønde Reiche forlater ledelsen for Casper Rønde Reiche Holding ApS etter en periode på 5 år.Se mere
19. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGCasper Rønde Reiche Holding ApSTidligere status: Normal. Casper Rønde Reiche eier 100% av virksomheten.Se mere
7. marsCasper Rønde Reiche forlater ledelsenKajens Fisk & Vildt ApSCasper Rønde Reiche forlater ledelsen for Kajens Fisk & Vildt ApS etter en periode på 4 år.Se mere
7. marsNy status UNDER KONKURSKajens Fisk & Vildt ApSTidligere status: Normal. Casper Rønde Reiche eier 50% av virksomheten.Se mere
31. juli 2023Underskudd på DKK 7.014 Casper Rønde Reiche Holding ApSCasper Rønde Reiche Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Casper Rønde Reiche er medlem af ledelsen.Se mere
31. juli 2023Underskudd på DKK 528.184 Kajens Fisk & Vildt ApSKajens Fisk & Vildt ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Casper Rønde Reiche er medlem af ledelsen.Se mere
13. juli 2022Underskudd på DKK 7.922 Casper Rønde Reiche Holding ApSCasper Rønde Reiche Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Casper Rønde Reiche er medlem af ledelsen.Se mere
13. juli 2022Underskudd på DKK 10.981 Kajens Fisk & Vildt ApSKajens Fisk & Vildt ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Casper Rønde Reiche er medlem af ledelsen.Se mere
22. februar 2021Regnskap for 2020 offentligjortKajens Fisk & Vildt ApSKajens Fisk & Vildt ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. januar 2020 til 31. desember 2020. Casper Rønde Reiche er medlem af ledelsen.Se mere
22. februar 2021Regnskap for 2020 offentligjortCasper Rønde Reiche Holding ApSCasper Rønde Reiche Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. januar 2020 til 31. desember 2020. Casper Rønde Reiche er medlem af ledelsen.Se mere
12. februar 2020 · Sjællands NyhederBrødre sammen om fisk og vildt på havnenChristian og Casper Reiche har overtaget den tidligere Fiskerikajen på Rungsted Havn og genåbner fredag under nyt navn Der er gode nyheder for dem, der godt kan lide frisk fisk, delikatesser fra havet og sæsonens vildt. Les artikkel
23. januar 2020StiftelseCasper Rønde Reiche Holding ApSCasper Rønde Reiche Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Casper Rønde Reiche er medlem af ledelsen.Se mere
23. januar 2020StiftelseKajens Fisk & Vildt ApSKajens Fisk & Vildt ApS stiftes i bransjen restauranter. Casper Rønde Reiche er medlem af ledelsen.Se mere
24. september 2019Endring i eierkretsenFMV ApSCasper Rønde Reiche er ikke lenger registrert som reell eier av FMV ApS.Se mere
8. januar 2019Casper Rønde Reiche slutter som adm. direktørFMV ApSCasper Rønde Reiche slutter som adm. direktør i FMV ApS.Se mere
8. januar 2019Ny status UNDER KONKURSFMV ApSTidligere status: Normal. Casper Rønde Reiche eier 100% av virksomheten.Se mere
9. november 2018Nytt navn: FMV ApSFisk, Mad & Vildt ApSFisk, Mad & Vildt ApS skifter navn til FMV ApS. Casper Rønde Reiche er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. oktober 2018AdresseendringFisk, Mad & Vildt ApSFisk, Mad & Vildt ApS flytter fra Charlottenlund til Kokkedal. Casper Rønde Reiche er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. juni 2018Underskudd på DKK 169.713 Fisk, Mad & Vildt ApSFisk, Mad & Vildt ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Casper Rønde Reiche er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. mai 2017Underskudd på DKK 186.657 Fisk, Mad & Vildt ApSFisk, Mad & Vildt ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Casper Rønde Reiche er adm. direktør i virksomheten.Se mere