Christian Mertz Reiche Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christian Mertz Reiche er medlem af ledelsen.
Christian Mertz Reiche Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Christian Mertz Reiche er medlem af ledelsen.
Christian Mertz Reiche Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. januar 2020 til 31. desember 2020. Christian Mertz Reiche er medlem af ledelsen.