27. mars 2023Casper Ørsted Christensen forlater ledelsenTIX Holding ApSCasper Ørsted Christensen forlater ledelsen for TIX Holding ApS etter en periode på 2 år.Se mere
27. mars 2023Endring i eierkretsenTIX Holding ApSCasper Ørsted Christensen er ikke lenger registrert som reell eier av TIX Holding ApS.Se mere
18. januar 2023Overskudd på DKK 236.690 TIX Holding ApSTIX Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Casper Ørsted Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. mars 2022Underskudd på DKK 17.791 TIX Holding ApSTIX Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. desember 2020 til 31. desember 2021. Casper Ørsted Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. februar 2022Endring i eierkretsenPensionsGruppen Horsens ApSCasper Ørsted Christensen er ikke lenger registrert som reell eier av PensionsGruppen Horsens ApS.Se mere
1. januar 2022Ny bransje: Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhedPensionsGruppen Horsens ApSTidligere bransje: Anden pensionsforsikring. Casper Ørsted Christensen eier 20% av virksomheten.Se mere
11. oktober 2021Endring i eierkretsenPensionsGruppen Horsens ApSCasper Ørsted Christensen registrert som reell eier av PensionsGruppen Horsens ApS.Se mere
3. desember 2020StiftelseTIX Holding ApSTIX Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Casper Ørsted Christensen er medlem af ledelsen.Se mere