Stig Wetterstrøm har været i direktionen for PENSIONSSELSKABET PENSION & HEALTH CARE SERVICES ApS siden 2012 og er desuden direktør i 4 andre selskaber.
ForsikringsServices - forsikringsagentur ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Stig Wetterstrøm er medlem af ledelsen.
PENSIONSSELSKABET PENSION & HEALTH CARE SERVICES ApS
PENSIONSSELSKABET PENSION & HEALTH CARE SERVICES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Stig Wetterstrøm er medlem af ledelsen.
ForsikringsServices - forsikringsagentur ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Stig Wetterstrøm er medlem af ledelsen.
Business Support - Booking i København eller Aarhus
PENSIONSSELSKABET PENSION & HEALTH CARE SERVICES ApS
PENSIONSSELSKABET PENSION & HEALTH CARE SERVICES ApS søger ny medarbejder. Kontaktperson: Sanne Basse, Back Office og Bookingchef. Stig Wetterstrøm er medlem af ledelsen.