11. juni 2018Cees van Riel forlater styretREPUTATION INSTITUTE ApSCees van Riel forlater styret for REPUTATION INSTITUTE ApS etter en periode på 14 år.Se mere
17. oktober 2017Tyler Cranmer Newton blir adm. direktørREPUTATION INSTITUTE ApSTyler Cranmer Newton blir adm. direktør i REPUTATION INSTITUTE ApS. Cees van Riel er medlem av styret.Se mere
2. oktober 2017James Lee Bedard slutter som adm. direktørREPUTATION INSTITUTE ApSJames Lee Bedard slutter som adm. direktør i REPUTATION INSTITUTE ApS. Cees van Riel er medlem av styret.Se mere
30. juni 2017Underskudd på DKK 2,5 mio.REPUTATION INSTITUTE ApSREPUTATION INSTITUTE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Cees van Riel er medlem av styret.Se mere
16. juni 2016Underskudd på DKK 4,8 mio.REPUTATION INSTITUTE ApSREPUTATION INSTITUTE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Cees van Riel er medlem av styret.Se mere
2. juli 2015Underskudd på DKK 202.254 REPUTATION INSTITUTE ApSREPUTATION INSTITUTE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Cees van Riel er medlem av styret.Se mere
27. mai 2015AdresseendringREPUTATION INSTITUTE ApSREPUTATION INSTITUTE ApS flytter til ny adresse i København K. Cees van Riel er medlem av styret.Se mere
30. januar 2015James Lee Bedard blir med i styretREPUTATION INSTITUTE HOLDING A/SJames Lee Bedard erstatter Cees van Riel i styret for REPUTATION INSTITUTE HOLDING A/S etter en periode på 10 år.Se mere
18. desember 2014James Lee Bedard blir adm. direktørREPUTATION INSTITUTE ApSJames Lee Bedard erstatter Jonathan Ewert som adm. direktør i REPUTATION INSTITUTE ApS. Cees van Riel er medlem av styret.Se mere
18. desember 2014James Lee Bedard blir adm. direktørREPUTATION INSTITUTE HOLDING A/SJames Lee Bedard erstatter Jonathan Ewert som adm. direktør i REPUTATION INSTITUTE HOLDING A/S. Cees van Riel er medlem av styret.Se mere
2. juli 2014Underskudd på DKK 1,2 mio.REPUTATION INSTITUTE ApSREPUTATION INSTITUTE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Cees van Riel er medlem av styret.Se mere
2. juli 2014Underskudd på EUR 1,6 mio.REPUTATION INSTITUTE HOLDING A/SREPUTATION INSTITUTE HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Cees van Riel er medlem av styret.Se mere
23. juni 2014Susan Joy Bihler blir med i styretREPUTATION INSTITUTE HOLDING A/SSusan Joy Bihler blir med i styret for REPUTATION INSTITUTE HOLDING A/S. Cees van Riel er fortsatt styremedlem.Se mere
12. mars 2014Brian Alan Rich blir med i styretREPUTATION INSTITUTE HOLDING A/SBrian Alan Rich erstatter David Ryan McNally i styret for REPUTATION INSTITUTE HOLDING A/S etter en periode på 10 måneder. Cees van Riel er fortsatt styremedlem.Se mere
17. september 2013Jonathan Ewert blir med i styretREPUTATION INSTITUTE HOLDING A/SJonathan Ewert blir med i styret for REPUTATION INSTITUTE HOLDING A/S. Cees van Riel er fortsatt styremedlem.Se mere
17. september 2013Nicolas Georges Trad forlater ledelsenREPUTATION INSTITUTE ApSNicolas Georges Trad forlater ledelsen for REPUTATION INSTITUTE ApS etter en periode på 8 år. Cees van Riel er medlem av styret.Se mere
17. september 2013Nicolas Georges Trad forlater ledelsenREPUTATION INSTITUTE HOLDING A/SNicolas Georges Trad forlater ledelsen for REPUTATION INSTITUTE HOLDING A/S etter en periode på 8 år. Cees van Riel er medlem av styret.Se mere
17. september 2013Jonathan Ewert blir adm. direktørREPUTATION INSTITUTE ApSJonathan Ewert blir adm. direktør i REPUTATION INSTITUTE ApS. Cees van Riel er medlem av styret.Se mere
17. september 2013Jonathan Ewert blir adm. direktørREPUTATION INSTITUTE HOLDING A/SJonathan Ewert blir adm. direktør i REPUTATION INSTITUTE HOLDING A/S. Cees van Riel er medlem av styret.Se mere
22. mai 2013Overskudd på DKK 121.330 REPUTATION INSTITUTE HOLDING A/SREPUTATION INSTITUTE HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Cees van Riel er medlem av styret.Se mere