28. september 2016Susan Joy Bihler forlater styretREPUTATION INSTITUTE HOLDING A/SSusan Joy Bihler forlater styret for REPUTATION INSTITUTE HOLDING A/S etter en periode på 2 år.Se mere
17. juni 2016Regnskap for 2015 offentligjortREPUTATION INSTITUTE HOLDING A/SREPUTATION INSTITUTE HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Susan Joy Bihler er medlem av styret.Se mere
31. mai 2016Charles Joseph Fombrun blir med i styretREPUTATION INSTITUTE HOLDING A/SCharles Joseph Fombrun blir med i styret for REPUTATION INSTITUTE HOLDING A/S. Susan Joy Bihler er fortsatt styremedlem.Se mere
31. juli 2015Underskudd på EUR 2,7 mio.REPUTATION INSTITUTE HOLDING A/SREPUTATION INSTITUTE HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Susan Joy Bihler er medlem av styret.Se mere
29. juli 2015AdresseendringREPUTATION INSTITUTE HOLDING A/SREPUTATION INSTITUTE HOLDING A/S flytter til ny adresse i København K. Susan Joy Bihler er medlem av styret.Se mere
30. januar 2015James Lee Bedard blir med i styretREPUTATION INSTITUTE HOLDING A/SJames Lee Bedard erstatter Cees van Riel i styret for REPUTATION INSTITUTE HOLDING A/S etter en periode på 10 år. Susan Joy Bihler er fortsatt styremedlem.Se mere
18. desember 2014James Lee Bedard blir adm. direktørREPUTATION INSTITUTE HOLDING A/SJames Lee Bedard erstatter Jonathan Ewert som adm. direktør i REPUTATION INSTITUTE HOLDING A/S. Susan Joy Bihler er medlem av styret.Se mere
2. juli 2014Underskudd på EUR 1,6 mio.REPUTATION INSTITUTE HOLDING A/SREPUTATION INSTITUTE HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Susan Joy Bihler er medlem av styret.Se mere
23. juni 2014Susan Joy Bihler blir med i styretREPUTATION INSTITUTE HOLDING A/SSusan Joy Bihler blir med i styret for REPUTATION INSTITUTE HOLDING A/S.Se mere