VILLEROY & BOCH SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Charles Antoine de Theux er medlem av styret.
Verner Kretzschmar Mortensen forlater ledelsen for VILLEROY & BOCH SCANDINAVIA A/S etter en periode på 3 måneder. Charles Antoine de Theux er medlem av styret.
VILLEROY & BOCH SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Charles Antoine de Theux er medlem av styret.
VILLEROY & BOCH SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Charles Antoine de Theux er medlem av styret.
Baron Antoine de Schnorlemer forlater styret for VILLEROY & BOCH SCANDINAVIA A/S etter en periode på 14 år. Charles Antoine de Theux er fortsatt styremedlem.
VILLEROY & BOCH SCANDINAVIA ApS stiftes i bransjen agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram. Charles Antoine de Theux er medlem av styret.