26. juniUnderskudd på DKK 128.020 SAUER RENEWABLES ApSSAUER RENEWABLES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Charlotte Dahl Sauer eier 50% av virksomheten.Se mere
26. juniAdresseendringSR Renewables ApSSR Renewables ApS flytter fra Egå til Mårslet. Charlotte Dahl Sauer eier 25% av virksomheten.Se mere
26. juniAdresseendringSAUER RENEWABLES ApSSAUER RENEWABLES ApS flytter til ny adresse i Egå. Charlotte Dahl Sauer eier 50% av virksomheten.Se mere
25. juniAdresseendringSR Renewables ApSSR Renewables ApS flytter fra Mårslet til Egå. Charlotte Dahl Sauer eier 25% av virksomheten.Se mere
19. juniUnderskudd på DKK 218.170 SR Renewables ApSSR Renewables ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Charlotte Dahl Sauer eier 25% av virksomheten.Se mere
2. juli 2023Overskudd på DKK 4,1 mio.SAUER RENEWABLES ApSSAUER RENEWABLES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Charlotte Dahl Sauer eier 50% av virksomheten.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 8,3 mio.SR Renewables ApSSR Renewables ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Charlotte Dahl Sauer eier 25% av virksomheten.Se mere
23. september 2022Nytt navn: SR Renewables ApSIBERNORDIC ApSIBERNORDIC ApS skifter navn til SR Renewables ApS. Charlotte Dahl Sauer eier 25% av virksomheten.Se mere
26. juli 2022Flere forlater styretIBERNORDIC ApS2 medlemmer forlater styret for IBERNORDIC ApS. Charlotte Dahl Sauer eier 25% av virksomheten.Se mere
26. juli 2022Nye navn i ledelsenIBERNORDIC ApS2 nye personer i ledelsen for IBERNORDIC ApS. Charlotte Dahl Sauer eier 25% av virksomheten.Se mere
29. juni 2022Overskudd på DKK 580.040 SAUER RENEWABLES ApSSAUER RENEWABLES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Charlotte Dahl Sauer eier 50% av virksomheten.Se mere
18. juni 2022Luca Oliviero Leone blir adm. direktørIBERNORDIC ApSLuca Oliviero Leone blir adm. direktør i IBERNORDIC ApS. Charlotte Dahl Sauer eier 25% av virksomheten.Se mere
18. mai 2022Overskudd på DKK 1,2 mio.IBERNORDIC ApSIBERNORDIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Charlotte Dahl Sauer eier 25% av virksomheten.Se mere
4. januar 2022AdresseendringIBERNORDIC ApSIBERNORDIC ApS flytter fra Aarhus C til Mårslet. Charlotte Dahl Sauer eier 25% av virksomheten.Se mere
4. januar 2022AdresseendringSAUER RENEWABLES ApSSAUER RENEWABLES ApS flytter fra Aarhus C til Egå. Charlotte Dahl Sauer eier 50% av virksomheten.Se mere
10. mai 2021Underskudd på DKK 890.826 SAUER RENEWABLES ApSSAUER RENEWABLES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Charlotte Dahl Sauer eier 50% av virksomheten.Se mere
3. mai 2021Underskudd på DKK 1,8 mio.IBERNORDIC ApSIBERNORDIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Charlotte Dahl Sauer eier 25% av virksomheten.Se mere
30. juli 2020Underskudd på DKK 23.640 SAUER RENEWABLES ApSSAUER RENEWABLES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Charlotte Dahl Sauer eier 50% av virksomheten.Se mere
23. juni 2020AdresseendringSAUER RENEWABLES ApSSAUER RENEWABLES ApS flytter til ny adresse i Aarhus C. Charlotte Dahl Sauer eier 50% av virksomheten.Se mere
2. juni 2020Underskudd på DKK 29.329 IBERNORDIC ApSIBERNORDIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Charlotte Dahl Sauer eier 25% av virksomheten.Se mere