8. augustUnderskudd på DKK 35.867 SOEBYE INVEST ApSSOEBYE INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Luca Oliviero Leone er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 1,8 mio.Ibernordic Solar ApSIbernordic Solar ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Luca Oliviero Leone er medlem af ledelsen.Se mere
26. juniAdresseendringSR Renewables ApSSR Renewables ApS flytter fra Egå til Mårslet. Luca Oliviero Leone er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. juniAdresseendringSR Renewables ApSSR Renewables ApS flytter fra Mårslet til Egå. Luca Oliviero Leone er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. juniUnderskudd på DKK 218.170 SR Renewables ApSSR Renewables ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Luca Oliviero Leone er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. oktober 2023Underskudd på DKK 28.878 SOEBYE INVEST ApSSOEBYE INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Luca Oliviero Leone er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2023Overskudd på DKK 2,1 mio.Ibernordic Solar ApSIbernordic Solar ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Luca Oliviero Leone er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 8,3 mio.SR Renewables ApSSR Renewables ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Luca Oliviero Leone er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. desember 2022Endring i eierkretsenIbernordic Solar ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av Ibernordic Solar ApS. Luca Oliviero Leone er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2022Nye navn i styretIbernordic Solar ApS4 nye medlemmer blir med i styret for Ibernordic Solar ApS. Luca Oliviero Leone er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2022Erstatning i ledelsenIbernordic Solar ApS3 endringer i ledelsen for Ibernordic Solar ApS. Luca Oliviero Leone er medlem af ledelsen.Se mere
23. september 2022Nytt navn: SR Renewables ApSIBERNORDIC ApSIBERNORDIC ApS skifter navn til SR Renewables ApS. Luca Oliviero Leone er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. september 2022Underskudd på DKK 27.424 SOEBYE INVEST ApSSOEBYE INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Luca Oliviero Leone er medlem af ledelsen.Se mere
26. august 2022Thomas Bjørn Roldskov slutter som adm. direktørIbernordic Solar ApSThomas Bjørn Roldskov slutter som adm. direktør i Ibernordic Solar ApS. Luca Oliviero Leone er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
26. august 2022Claus Ewers blir med i ledelsenIbernordic Solar ApSClaus Ewers blir med i ledelsen for Ibernordic Solar ApS. Luca Oliviero Leone er medlem af ledelsen.Se mere
26. august 2022Endring i eierkretsenIbernordic Solar ApS3 personer endrer deres reelle eierskab av Ibernordic Solar ApS. Luca Oliviero Leone er medlem af ledelsen.Se mere
26. august 2022AdresseendringIbernordic Solar ApSIbernordic Solar ApS flytter fra Mårslet til Sønderborg. Luca Oliviero Leone er medlem af ledelsen.Se mere
26. juli 2022Flere forlater styretIBERNORDIC ApS2 medlemmer forlater styret for IBERNORDIC ApS. Luca Oliviero Leone er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. juli 2022Nye navn i ledelsenIBERNORDIC ApS2 nye personer i ledelsen for IBERNORDIC ApS. Luca Oliviero Leone er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. juni 2022Luca Oliviero Leone blir med i ledelsenSOEBYE INVEST ApSLuca Oliviero Leone blir med i ledelsen for SOEBYE INVEST ApS.Se mere