17. mai 2006Anne Birgitte Hansen blir med i styretVERNER HANSEN HOLDING A/SAnne Birgitte Hansen erstatter Charlotte Olesen i styret for VERNER HANSEN HOLDING A/S etter en periode på 7 år.Se mere
11. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortVERNER HANSEN HOLDING A/SVERNER HANSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Charlotte Olesen er medlem av styret.Se mere
8. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortVERNER HANSEN HOLDING A/SVERNER HANSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2003 til 31. desember 2003. Charlotte Olesen er medlem av styret.Se mere
3. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortVERNER HANSEN HOLDING A/SVERNER HANSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2002 til 30. september 2003. Charlotte Olesen er medlem av styret.Se mere
5. april 2003Regnskap for 2002 offentligjortVERNER HANSEN HOLDING A/SVERNER HANSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2001 til 30. september 2002. Charlotte Olesen er medlem av styret.Se mere
14. desember 2001Regnskap for 2001 offentligjortVERNER HANSEN HOLDING A/SVERNER HANSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2000 til 30. september. Charlotte Olesen er medlem av styret.Se mere
2. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortVERNER HANSEN HOLDING A/SVERNER HANSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1999 til 30. september 2000. Charlotte Olesen er medlem av styret.Se mere
7. september 2000Regnskap for 1999 offentligjortVERNER HANSEN HOLDING A/SVERNER HANSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 18. mars 1999 til 30. september 1999. Charlotte Olesen er medlem av styret.Se mere
18. mars 1999StiftelseVERNER HANSEN HOLDING A/SVERNER HANSEN HOLDING A/S stiftes i bransjen uoplyst. Charlotte Olesen er medlem av styret.Se mere