5. marsOverskudd på DKK 31.930 VERNER HANSEN HOLDING A/SVERNER HANSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Verner Alex Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
21. januar 2023Underskudd på DKK 83.866 VERNER HANSEN HOLDING A/SVERNER HANSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Verner Alex Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
27. februar 2022Overskudd på DKK 39.194 VERNER HANSEN HOLDING A/SVERNER HANSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Verner Alex Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
17. februar 2021Underskudd på DKK 18.438 VERNER HANSEN HOLDING A/SVERNER HANSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Verner Alex Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.VERNER HANSEN HOLDING A/STidligere bransje: Uoplyst. Verner Alex Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
18. februar 2020Overskudd på DKK 108.461 VERNER HANSEN HOLDING A/SVERNER HANSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Verner Alex Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
12. mai 2019Underskudd på DKK 174.004 VERNER HANSEN HOLDING A/SVERNER HANSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Verner Alex Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
15. januar 2019AdresseendringVERNER HANSEN HOLDING A/SVERNER HANSEN HOLDING A/S flytter til ny adresse i Skanderborg. Verner Alex Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2018Overskudd på DKK 18.744 VERNER HANSEN HOLDING A/SVERNER HANSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Verner Alex Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2017Overskudd på DKK 31.558 VERNER HANSEN HOLDING A/SVERNER HANSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Verner Alex Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
20. mai 2016Overskudd på DKK 13.784 VERNER HANSEN HOLDING A/SVERNER HANSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Verner Alex Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
21. april 2015Underskudd på DKK 8.396 VERNER HANSEN HOLDING A/SVERNER HANSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Verner Alex Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2014Overskudd på DKK 84.447 VERNER HANSEN HOLDING A/SVERNER HANSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Verner Alex Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
7. mai 2013Overskudd på DKK 169.642 VERNER HANSEN HOLDING A/SVERNER HANSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Verner Alex Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortVERNER HANSEN HOLDING A/SVERNER HANSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Verner Alex Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortVERNER HANSEN HOLDING A/SVERNER HANSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Verner Alex Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortVERNER HANSEN HOLDING A/SVERNER HANSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Verner Alex Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortVERNER HANSEN HOLDING A/SVERNER HANSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Verner Alex Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortVERNER HANSEN HOLDING A/SVERNER HANSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Verner Alex Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortVERNER HANSEN HOLDING A/SVERNER HANSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Verner Alex Hansen er medlem af ledelsen.Se mere