DET DANSKE SPIRITUS KOMPAGNI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Alsing er adm. direktør i virksomheten.
DET DANSKE SPIRITUS KOMPAGNI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christian Alsing er adm. direktør i virksomheten.
DET DANSKE SPIRITUS KOMPAGNI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Christian Alsing er adm. direktør i virksomheten.
DET DANSKE SPIRITUS KOMPAGNI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Christian Alsing er adm. direktør i virksomheten.
Sigmund Laszlo Toth erstatter Kenneth Hamnes i styret for DET DANSKE SPIRITUS KOMPAGNI A/S etter en periode på 5 år. Christian Alsing er adm. direktør i virksomheten.
DET DANSKE SPIRITUS KOMPAGNI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Christian Alsing er adm. direktør i virksomheten.