15. juniOverskudd på DKK 12 mio.DET DANSKE SPIRITUS KOMPAGNI A/SDET DANSKE SPIRITUS KOMPAGNI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kirsi Marjaana Puntila er styreleder.Se mere
15. juniOverskudd på DKK 4,1 mio.ARCUS DENMARK A/SARCUS DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kirsi Marjaana Puntila er styreleder.Se mere
4. juniAdresseendringALTIA DENMARK A/SALTIA DENMARK A/S flytter fra Hillerød til København K. Kirsi Marjaana Puntila er styreleder.Se mere
3. juniAdresseendringDET DANSKE SPIRITUS KOMPAGNI A/SDET DANSKE SPIRITUS KOMPAGNI A/S flytter fra København Ø til København K. Kirsi Marjaana Puntila er styreleder.Se mere
3. juniAdresseendringARCUS DENMARK A/SARCUS DENMARK A/S flytter fra København Ø til København K. Kirsi Marjaana Puntila er styreleder.Se mere
24. maiUnderskudd på DKK 89.000 ALTIA DENMARK A/SALTIA DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kirsi Marjaana Puntila er styreleder.Se mere
8. september 2023Mikkel Larsen Pilemand blir med i styretARCUS DENMARK A/SMikkel Larsen Pilemand blir med i styret for ARCUS DENMARK A/S. Kirsi Marjaana Puntila er fortsatt styreleder.Se mere
3. juli 2023Overskudd på DKK 9,6 mio.ARCUS DENMARK A/SARCUS DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kirsi Marjaana Puntila er styreleder.Se mere
3. juli 2023Overskudd på DKK 349.149 DET DANSKE SPIRITUS KOMPAGNI A/SDET DANSKE SPIRITUS KOMPAGNI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kirsi Marjaana Puntila er styreleder.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 1,2 mio.ALTIA DENMARK A/SALTIA DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kirsi Marjaana Puntila er styreleder.Se mere
23. juni 2023Nestor Gutierrez Buey blir med i styretARCUS DENMARK A/SNestor Gutierrez Buey erstatter Lars Kragelund Jensen i styret for ARCUS DENMARK A/S etter en periode på 6 år. Kirsi Marjaana Puntila er fortsatt styreleder.Se mere
1. juli 2022Overskudd på DKK 12 mio.ARCUS DENMARK A/SARCUS DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kirsi Marjaana Puntila er styreleder.Se mere
1. juli 2022Overskudd på DKK 2,6 mio.DET DANSKE SPIRITUS KOMPAGNI A/SDET DANSKE SPIRITUS KOMPAGNI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kirsi Marjaana Puntila er styreleder.Se mere
20. juni 2022Underskudd på DKK 11 mio.ALTIA DENMARK A/SALTIA DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kirsi Marjaana Puntila er styreleder.Se mere
20. mai 2022 · Food SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerAltia Denmark A/S Kirsi Marjaana Puntila er indtrådt som bestyrelsesformand hos Altia Denmark A/S i stedet for Hannu Mikeal Tuominen. Les artikkel
13. april 2022Kirsi Marjaana Puntila blir med i styretALTIA DENMARK A/SKirsi Marjaana Puntila blir med i styret for ALTIA DENMARK A/S.Se mere
10. september 2021 · Food SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerArcus Denmark A/S Kirsi Marjaana Puntila er indtrådt som bestyrelsesformand hos Arcus Denmark A/S og Det Danske Spiritus Kompagni A/S i stedet for Erlendur Stefan Stefansson. Les artikkel
3. september 2021Kirsi Marjaana Puntila blir ny styrelederDET DANSKE SPIRITUS KOMPAGNI A/SKirsi Marjaana Puntila erstatter Erlendur Stefan Stefansson som styreleder hos DET DANSKE SPIRITUS KOMPAGNI A/S etter en periode på 9 år.Se mere
3. september 2021Kirsi Marjaana Puntila blir med i styretARCUS DENMARK A/SKirsi Marjaana Puntila blir med i styret for ARCUS DENMARK A/S.Se mere