6. desember 2023Overskudd på DKK 69.034 Høffner & Kjær ApSHøffner & Kjær ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Christian Høffner Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2023Overskudd på DKK 737.175 Høffner Holding ApSHøffner Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Christian Høffner Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2023Overskudd på DKK 205.330 H & S EJENDOMME ApSH & S EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Christian Høffner Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2023Overskudd på DKK 1,2 mio.HØFFNER OG SJØSTRAND ApSHØFFNER OG SJØSTRAND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Christian Høffner Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. november 2022Overskudd på DKK 203.100 H & S EJENDOMME ApSH & S EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Christian Høffner Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. november 2022Overskudd på DKK 895.059 Høffner Holding ApSHøffner Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Christian Høffner Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. november 2022Overskudd på DKK 1,7 mio.HØFFNER OG SJØSTRAND ApSHØFFNER OG SJØSTRAND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Christian Høffner Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. november 2022Underskudd på DKK 391.503 Høffner & Kjær ApSHøffner & Kjær ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Christian Høffner Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. oktober 2021Overskudd på DKK 5 Høffner & Kjær ApSHøffner & Kjær ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Christian Høffner Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. oktober 2021Overskudd på DKK 2,4 mio.HØFFNER OG SJØSTRAND ApSHØFFNER OG SJØSTRAND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Christian Høffner Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. oktober 2021Overskudd på DKK 184.557 H & S EJENDOMME ApSH & S EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Christian Høffner Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. oktober 2021Overskudd på DKK 1,3 mio.Høffner Holding ApSHøffner Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Christian Høffner Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
22. februar 2021Endring i eierkretsenHøffner Holding ApSChristian Høffner Petersen reduserer sitt reelle eierskap av Høffner Holding ApS.Se mere
22. februar 2021Endring i eierkretsenH & S EJENDOMME ApSChristian Høffner Petersen reduserer sitt reelle eierskap av H & S EJENDOMME ApS.Se mere
22. februar 2021Endring i eierkretsenHØFFNER OG SJØSTRAND ApSChristian Høffner Petersen reduserer sitt reelle eierskap av HØFFNER OG SJØSTRAND ApS.Se mere
9. februar 2021Nytt navn: Høffner Holding ApSC. Høffner Holding ApSC. Høffner Holding ApS skifter navn til Høffner Holding ApS. Christian Høffner Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
8. februar 2021Christian Høffner Petersen forlater ledelsenHØFFNER HOLDING ApSChristian Høffner Petersen forlater ledelsen for HØFFNER HOLDING ApS etter en periode på 13 år.Se mere
8. februar 2021Endring i eierkretsenHØFFNER HOLDING ApSChristian Høffner Petersen er ikke lenger registrert som reell eier av HØFFNER HOLDING ApS.Se mere
8. februar 2021StiftelseHøffner & Kjær ApSHøffner & Kjær ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Christian Høffner Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
8. februar 2021StiftelseC. Høffner Holding ApSC. Høffner Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Christian Høffner Petersen er medlem af ledelsen.Se mere