6. desember 2023Overskudd på DKK 14.758 Sjøstrand Ejendomme ApSSjøstrand Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Jan Sjøstrand Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2023Overskudd på DKK 771.568 SJØSTRAND HOLDING ApSSJØSTRAND HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Jan Sjøstrand Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2023Overskudd på DKK 205.330 H & S EJENDOMME ApSH & S EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Jan Sjøstrand Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2023Overskudd på DKK 1,2 mio.HØFFNER OG SJØSTRAND ApSHØFFNER OG SJØSTRAND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Jan Sjøstrand Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. november 2022Overskudd på DKK 203.100 H & S EJENDOMME ApSH & S EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Jan Sjøstrand Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. november 2022Overskudd på DKK 998.697 SJØSTRAND HOLDING ApSSJØSTRAND HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Jan Sjøstrand Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. november 2022Overskudd på DKK 1,7 mio.HØFFNER OG SJØSTRAND ApSHØFFNER OG SJØSTRAND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Jan Sjøstrand Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. november 2022Underskudd på DKK 10.179 Sjøstrand Ejendomme ApSSjøstrand Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Jan Sjøstrand Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. oktober 2021Overskudd på DKK 1,4 mio.SJØSTRAND HOLDING ApSSJØSTRAND HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Jan Sjøstrand Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. oktober 2021Overskudd på DKK 2,4 mio.HØFFNER OG SJØSTRAND ApSHØFFNER OG SJØSTRAND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Jan Sjøstrand Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. oktober 2021Overskudd på DKK 184.557 H & S EJENDOMME ApSH & S EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Jan Sjøstrand Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. oktober 2021Underskudd på DKK 128.049 Sjøstrand Ejendomme ApSSjøstrand Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Jan Sjøstrand Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
22. februar 2021Endring i eierkretsenH & S EJENDOMME ApSChristian Høffner Petersen reduserer sitt reelle eierskap av H & S EJENDOMME ApS. Jan Sjøstrand Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
22. februar 2021Endring i eierkretsenHØFFNER OG SJØSTRAND ApSChristian Høffner Petersen reduserer sitt reelle eierskap av HØFFNER OG SJØSTRAND ApS. Jan Sjøstrand Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.SJØSTRAND HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Jan Sjøstrand Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
27. oktober 2020Overskudd på DKK 172.394 H & S EJENDOMME ApSH & S EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Jan Sjøstrand Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
27. oktober 2020Underskudd på DKK 32.940 Sjøstrand Ejendomme ApSSjøstrand Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. januar til 30. september. Jan Sjøstrand Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
27. oktober 2020Overskudd på DKK 2,3 mio.HØFFNER OG SJØSTRAND ApSHØFFNER OG SJØSTRAND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Jan Sjøstrand Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
27. oktober 2020Overskudd på DKK 1,2 mio.SJØSTRAND HOLDING ApSSJØSTRAND HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Jan Sjøstrand Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
10. januar 2020StiftelseSjøstrand Ejendomme ApSSjøstrand Ejendomme ApS stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Jan Sjøstrand Andersen er medlem af ledelsen.Se mere