23. oktober 2023Overskudd på DKK 4,0 mio.AUNING TRANSPORT ApSAUNING TRANSPORT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Christian Schoubye Rygaard er medlem av styret.Se mere
9. oktober 2023Endring i eierkretsenRYGAARD TRANSPORT & LOGISTIC A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av RYGAARD TRANSPORT & LOGISTIC A/S. Christian Schoubye Rygaard er medlem av styret.Se mere
9. oktober 2023Endring i eierkretsenRYGAARD SERVICECENTER A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av RYGAARD SERVICECENTER A/S. Christian Schoubye Rygaard er medlem av styret.Se mere
9. oktober 2023Endring i eierkretsenH.F. TRANSPORT & FISKEHANDEL A/SGert Rygaard øker sitt reelle eierskap av H.F. TRANSPORT & FISKEHANDEL A/S. Christian Schoubye Rygaard er medlem av styret.Se mere
9. oktober 2023Endring i eierkretsenRygaard Fisketransport A/SGert Rygaard øker sitt reelle eierskap av Rygaard Fisketransport A/S. Christian Schoubye Rygaard er medlem av styret.Se mere
9. oktober 2023Endring i eierkretsenRYGAARD HOLDING, GRENAA A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av RYGAARD HOLDING, GRENAA A/S. Christian Schoubye Rygaard er medlem av styret.Se mere
6. oktober 2023Overskudd på DKK 3,0 mio.CHC Schoubye Holding ApSCHC Schoubye Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Christian Schoubye Rygaard eier 30% av virksomheten.Se mere
6. oktober 2023Overskudd på DKK 5,0 mio.JØRN RYGAARD HOLDING A/SJØRN RYGAARD HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Christian Schoubye Rygaard er medlem av styret.Se mere
6. oktober 2023Overskudd på DKK 480.263 RYGAARD SERVICECENTER A/SRYGAARD SERVICECENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Christian Schoubye Rygaard er medlem av styret.Se mere
6. oktober 2023Overskudd på DKK 12 mio.RYGAARD TRANSPORT & LOGISTIC A/SRYGAARD TRANSPORT & LOGISTIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Christian Schoubye Rygaard er medlem av styret.Se mere
6. oktober 2023Overskudd på DKK 18 mio.RYGAARD HOLDING, GRENAA A/SRYGAARD HOLDING, GRENAA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Christian Schoubye Rygaard er medlem av styret.Se mere
6. oktober 2023Overskudd på DKK 505.328 H.F. TRANSPORT & FISKEHANDEL A/SH.F. TRANSPORT & FISKEHANDEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar til 30. juni. Christian Schoubye Rygaard er medlem av styret.Se mere
6. oktober 2023Overskudd på DKK 7,9 mio.Rygaard Fisketransport A/SRygaard Fisketransport A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Christian Schoubye Rygaard er medlem av styret.Se mere
2. oktober 2023Christian Schoubye Rygaard blir med i styretRYGAARD TRANSPORT & LOGISTIC A/SChristian Schoubye Rygaard blir med i styret for RYGAARD TRANSPORT & LOGISTIC A/S.Se mere
2. oktober 2023Christian Schoubye Rygaard blir med i styretRYGAARD HOLDING, GRENAA A/SChristian Schoubye Rygaard blir med i styret for RYGAARD HOLDING, GRENAA A/S.Se mere
2. oktober 2023Christian Schoubye Rygaard blir med i styretH.F. TRANSPORT & FISKEHANDEL A/SChristian Schoubye Rygaard erstatter Jørn Bruno Rygaard i styret for H.F. TRANSPORT & FISKEHANDEL A/S etter en periode på 7 måneder.Se mere
2. oktober 2023Christian Schoubye Rygaard blir med i styretRYGAARD SERVICECENTER A/SChristian Schoubye Rygaard blir med i styret for RYGAARD SERVICECENTER A/S.Se mere
2. oktober 2023Christian Schoubye Rygaard blir med i styretJØRN RYGAARD HOLDING A/SChristian Schoubye Rygaard blir med i styret for JØRN RYGAARD HOLDING A/S.Se mere
2. oktober 2023Christian Schoubye Rygaard blir med i styretRygaard Fisketransport A/SChristian Schoubye Rygaard erstatter Jørn Bruno Rygaard i styret for Rygaard Fisketransport A/S etter en periode på 8 år.Se mere
2. oktober 2023Gert Rygaard blir med i ledelsenJØRN RYGAARD HOLDING A/SGert Rygaard erstatter Jørn Bruno Rygaard i ledelsen for JØRN RYGAARD HOLDING A/S etter en periode på 22 år. Christian Schoubye Rygaard er medlem av styret.Se mere