27. juniOverskudd på DKK 177.348 Transport Logistik Danmark A/STransport Logistik Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henrik Kahr Rygaard er medlem av styret.Se mere
12. juniHenrik Kahr Rygaard forlater styretRTS HOLDING GRENAA A/SHenrik Kahr Rygaard forlater styret for RTS HOLDING GRENAA A/S etter en periode på 8 måneder.Se mere
15. marsUnderskudd på DKK 730.816 RTS HOLDING GRENAA A/SRTS HOLDING GRENAA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henrik Kahr Rygaard er medlem av styret.Se mere
12. oktober 2023Henrik Kahr Rygaard blir med i styretRTS HOLDING GRENAA A/SHenrik Kahr Rygaard blir med i styret for RTS HOLDING GRENAA A/S.Se mere
12. oktober 2023Gert Rygaard blir med i ledelsenRTS HOLDING GRENAA A/SGert Rygaard erstatter Jørn Bruno Rygaard i ledelsen for RTS HOLDING GRENAA A/S etter en periode på 26 år. Henrik Kahr Rygaard er medlem av styret.Se mere
12. oktober 2023Endring i eierkretsenRTS HOLDING GRENAA A/S3 personer endrer deres reelle eierskab av RTS HOLDING GRENAA A/S. Henrik Kahr Rygaard er medlem av styret.Se mere
9. oktober 2023Endring i eierkretsenRYGAARD TRANSPORT & LOGISTIC A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av RYGAARD TRANSPORT & LOGISTIC A/S. Henrik Kahr Rygaard er medlem av styret.Se mere
9. oktober 2023Endring i eierkretsenRYGAARD SERVICECENTER A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av RYGAARD SERVICECENTER A/S. Henrik Kahr Rygaard er medlem av styret.Se mere
9. oktober 2023Endring i eierkretsenRygaard Ejendomme A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av Rygaard Ejendomme A/S. Henrik Kahr Rygaard er medlem av styret.Se mere
9. oktober 2023Endring i eierkretsenRYGAARD HOLDING, GRENAA A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av RYGAARD HOLDING, GRENAA A/S. Henrik Kahr Rygaard er medlem av styret.Se mere
6. oktober 2023Overskudd på DKK 3,0 mio.CHC Schoubye Holding ApSCHC Schoubye Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Henrik Kahr Rygaard eier 30% av virksomheten.Se mere
6. oktober 2023Overskudd på DKK 5,0 mio.JØRN RYGAARD HOLDING A/SJØRN RYGAARD HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Henrik Kahr Rygaard er medlem av styret.Se mere
6. oktober 2023Overskudd på DKK 235.505 Rygaard Ejendomme A/SRygaard Ejendomme A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Henrik Kahr Rygaard er medlem av styret.Se mere
6. oktober 2023Overskudd på DKK 480.263 RYGAARD SERVICECENTER A/SRYGAARD SERVICECENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Henrik Kahr Rygaard er medlem av styret.Se mere
6. oktober 2023Overskudd på DKK 12 mio.RYGAARD TRANSPORT & LOGISTIC A/SRYGAARD TRANSPORT & LOGISTIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Henrik Kahr Rygaard er medlem av styret.Se mere
6. oktober 2023Overskudd på DKK 18 mio.RYGAARD HOLDING, GRENAA A/SRYGAARD HOLDING, GRENAA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Henrik Kahr Rygaard er medlem av styret.Se mere
2. oktober 2023Henrik Kahr Rygaard blir med i styretRYGAARD TRANSPORT & LOGISTIC A/SHenrik Kahr Rygaard blir med i styret for RYGAARD TRANSPORT & LOGISTIC A/S.Se mere
2. oktober 2023Henrik Kahr Rygaard blir med i styretRYGAARD HOLDING, GRENAA A/SHenrik Kahr Rygaard blir med i styret for RYGAARD HOLDING, GRENAA A/S.Se mere
2. oktober 2023Henrik Kahr Rygaard blir med i styretRygaard Ejendomme A/SHenrik Kahr Rygaard erstatter Jørn Bruno Rygaard i styret for Rygaard Ejendomme A/S etter en periode på 22 år.Se mere
2. oktober 2023Henrik Kahr Rygaard blir med i styretRYGAARD SERVICECENTER A/SHenrik Kahr Rygaard blir med i styret for RYGAARD SERVICECENTER A/S.Se mere