11. juniOverskudd på DKK 0 Monnerup ApSMonnerup ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Stampe Elm er medlem af ledelsen.Se mere
1. januarEndring i eierkretsenMonnerup ApSMartin Monnerup registrert som reell eier av Monnerup ApS. Christian Stampe Elm er medlem af ledelsen.Se mere
1. januarAdresseendringMonnerup ApSMonnerup ApS flytter fra Greve til Bagsværd. Christian Stampe Elm er medlem af ledelsen.Se mere
1. januarNy bransje: Andre personlige serviceydelser i.a.n.Monnerup ApSTidligere bransje: Detailhandel med andre varer i.a.n. Christian Stampe Elm er medlem af ledelsen.Se mere
1. januarNytt navn: Monnerup ApSTekniq consult. ApSTekniq consult. ApS skifter navn til Monnerup ApS. Christian Stampe Elm er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2023Endring i eierkretsenTekniq consult. ApS3 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av Tekniq consult. ApS. Christian Stampe Elm er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2023Underskudd på DKK 3.635 3M. Holding ApS3M. Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Christian Stampe Elm er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. desember 2023Underskudd på DKK 2.707 NE. Holding ApSNE. Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Christian Stampe Elm er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2023Underskudd på DKK 27.143 El-Consult ApS.El-Consult ApS. offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Christian Stampe Elm er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2023Underskudd på DKK 2.707 Elmo. Holding ApSElmo. Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Christian Stampe Elm er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2023Katja Lindsel Elm forlater ledelsen3M. Holding ApSKatja Lindsel Elm forlater ledelsen for 3M. Holding ApS etter en periode på 2 år. Christian Stampe Elm er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. desember 2023Christian Stampe Elm blir adm. direktør3M. Holding ApSChristian Stampe Elm blir adm. direktør i 3M. Holding ApS.Se mere
10. desember 2023Endring i eierkretsen3M. Holding ApSChristian Stampe Elm registrert som reell eier av 3M. Holding ApS.Se mere
10. desember 2023Nytt navn: 3M. Holding ApSKLE. Holding ApSKLE. Holding ApS skifter navn til 3M. Holding ApS. Christian Stampe Elm er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. juli 2023Overskudd på DKK 0 Tekniq consult. ApSTekniq consult. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christian Stampe Elm er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2023AdresseendringEl-Consult ApS.El-Consult ApS. flytter fra Roskilde til Greve. Christian Stampe Elm er medlem af ledelsen.Se mere
12. januar 2023Overskudd på DKK 43.341 Elmo. Holding ApSElmo. Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 31. desember 2021 til 30. juni 2022. Christian Stampe Elm er medlem af ledelsen.Se mere
12. januar 2023Overskudd på DKK 43.341 NE. Holding ApSNE. Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 31. desember 2021 til 30. juni 2022. Christian Stampe Elm er medlem af ledelsen.Se mere
12. januar 2023Overskudd på DKK 132.854 El-Consult ApS.El-Consult ApS. offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Christian Stampe Elm er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2022Christian Stampe Elm blir med i ledelsenTekniq consult. ApSChristian Stampe Elm erstatter Henrik Rømer Hørup i ledelsen for Tekniq consult. ApS etter en periode på 3 år.Se mere