1. april 2022Christian Stampe Elm blir med i ledelsenTekniq consult. ApSChristian Stampe Elm erstatter Henrik Rømer Hørup i ledelsen for Tekniq consult. ApS etter en periode på 3 år.Se mere
1. april 2022Endring i eierkretsenTekniq consult. ApSHenrik Rømer Hørup er ikke lenger registrert som reell eier av Tekniq consult. ApS.Se mere
28. mars 2022Overskudd på DKK 0 One More ApSOne More ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Henrik Rømer Hørup er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2021Underskudd på DKK 48.790 One More ApSOne More ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Henrik Rømer Hørup er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2020Underskudd på DKK 21.086 One More ApSOne More ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. januar 2019 til 31. desember 2019. Henrik Rømer Hørup er medlem af ledelsen.Se mere
14. januar 2019StiftelseOne More ApSOne More ApS stiftes i bransjen detailhandel med andre varer i.a.n. Henrik Rømer Hørup er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2017Henrik Rømer Hørup forlater ledelsenUS SHIPPING ApSHenrik Rømer Hørup forlater ledelsen for US SHIPPING ApS etter en periode på 3 år.Se mere
6. juni 2016Underskudd på DKK 55.843 US SHIPPING ApSUS SHIPPING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Henrik Rømer Hørup er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2015AdresseendringUS SHIPPING ApSUS SHIPPING ApS flytter fra Ringsted til Jyderup. Henrik Rømer Hørup er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2015Overskudd på DKK 77.008 US SHIPPING ApSUS SHIPPING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Henrik Rømer Hørup er medlem af ledelsen.Se mere
3. oktober 2014 · TRANS-InformNy formand i Nordic TankersNy Hos US Shipping Hos US Shipping ApS, cvr-nr. 34600139, Eilekiersvej 9B i Benløse, er Henrik Hørup tiltrådt direktionen, samtidig med at Lasse Henrik Grebart Christensen træder ud af samme. Les artikkel
3. oktober 2014Ny bransje: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusserUS SHIPPING ApSTidligere bransje: Speditører. Henrik Rømer Hørup er medlem af ledelsen.Se mere
2. oktober 2014Henrik Rømer Hørup blir med i ledelsenUS SHIPPING ApSHenrik Rømer Hørup erstatter Lasse Henrik Grebart Christensen i ledelsen for US SHIPPING ApS etter en periode på 2 år.Se mere
2. oktober 2014AdresseendringUS SHIPPING ApSUS SHIPPING ApS flytter til ny adresse i Ringsted. Henrik Rømer Hørup er medlem af ledelsen.Se mere