5. septemberMartin Olsen blir med i styretFORS Holding A/SMartin Olsen blir med i styret for FORS Holding A/S. Christina Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. augustUffe Peter Laursen forlater styretFORS Holding A/SUffe Peter Laursen forlater styret for FORS Holding A/S etter en periode på 3 år. Christina Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
27. maiUnderskudd på DKK 16 mio.FORS Holding A/SFORS Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christina Hansen er medlem av styret.Se mere
6. maiOverskudd på DKK 59.000 FORS A/SFORS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christina Hansen er medlem av styret.Se mere
1. aprilSteen Lindhardt blir adm. direktørFORS A/SSteen Lindhardt blir adm. direktør i FORS A/S. Christina Hansen er medlem av styret.Se mere
1. aprilSteen Lindhardt blir adm. direktørFORS Holding A/SSteen Lindhardt blir adm. direktør i FORS Holding A/S. Christina Hansen er medlem av styret.Se mere
31. marsMichael Brandt slutter som adm. direktørFORS Holding A/SMichael Brandt slutter som adm. direktør i FORS Holding A/S. Christina Hansen er medlem av styret.Se mere
31. marsMichael Brandt slutter som adm. direktørFORS A/SMichael Brandt slutter som adm. direktør i FORS A/S. Christina Hansen er medlem av styret.Se mere
29. februarPer Adamsen blir med i styretFORS Holding A/SPer Adamsen erstatter Berit Horsted Godskesen i styret for FORS Holding A/S etter en periode på 2 år. Christina Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
23. november 2023Jeanne Rygas Bergmansen blir med i styretFORS Holding A/SJeanne Rygas Bergmansen blir med i styret for FORS Holding A/S. Christina Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
7. oktober 2023Torben Henning Jørgensen forlater styretFORS Holding A/STorben Henning Jørgensen forlater styret for FORS Holding A/S etter en periode på 8 år. Christina Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. mai 2023Overskudd på DKK 239.000 FORS Holding A/SFORS Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christina Hansen er medlem av styret.Se mere
25. april 2023Underskudd på DKK 145.000 FORS A/SFORS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christina Hansen er medlem av styret.Se mere
31. mai 2022Overskudd på DKK 4,6 mio.FORS Holding A/SFORS Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Christina Hansen er medlem av styret.Se mere
3. mai 2022Overskudd på DKK 71.000 FORS A/SFORS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Christina Hansen er medlem av styret.Se mere
4. mars 2022 · Energy Supply DKNyt om navne fra AEA, Coromatic, Brunata og Seaborg TechnologiesChristina Hansen, Kurt Næsted Nielsen, Carsten Rasmussen og Jacob Søegaard er indtrådt i bestyrelsen hos Fors Holding A/S i stedet for Hans Christian Benedict Ahlefeldt-Laurvig, Lars-Christian Brask, Marinus Bastian Meiner og Steen Klink Pedersen. Les artikkel
1. februar 2022Christina Hansen blir med i styretFORS Holding A/SChristina Hansen blir med i styret for FORS Holding A/S.Se mere
1. januar 2022Christina Hansen blir med i styretFORS A/SChristina Hansen blir med i styret for FORS A/S.Se mere