5. septemberMartin Olsen blir med i styretFORS Holding A/SMartin Olsen blir med i styret for FORS Holding A/S. Kurt Næsted Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. augustUffe Peter Laursen forlater styretFORS Holding A/SUffe Peter Laursen forlater styret for FORS Holding A/S etter en periode på 3 år. Kurt Næsted Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
14. augustAdresseendringKurt & Co. ApSKurt & Co. ApS flytter fra København S til Holbæk. Kurt Næsted Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. juliUnderskudd på DKK 10.000 Kurt & Co. ApSKurt & Co. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kurt Næsted Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. maiUnderskudd på DKK 16 mio.FORS Holding A/SFORS Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kurt Næsted Nielsen er medlem av styret.Se mere
4. aprilAdresseendringKURT HOLDING ApSKURT HOLDING ApS flytter til ny adresse i Holbæk. Kurt Næsted Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. aprilAdresseendringKurt & Co. ApSKurt & Co. ApS flytter til ny adresse i København S. Kurt Næsted Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. aprilSteen Lindhardt blir adm. direktørFORS Holding A/SSteen Lindhardt blir adm. direktør i FORS Holding A/S. Kurt Næsted Nielsen er medlem av styret.Se mere
31. marsMichael Brandt slutter som adm. direktørFORS Holding A/SMichael Brandt slutter som adm. direktør i FORS Holding A/S. Kurt Næsted Nielsen er medlem av styret.Se mere
29. februarPer Adamsen blir med i styretFORS Holding A/SPer Adamsen erstatter Berit Horsted Godskesen i styret for FORS Holding A/S etter en periode på 2 år. Kurt Næsted Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. desember 2023Endring i eierkretsenKurt & Co. ApSKurt Næsted Nielsen øker sitt reelle eierskap av Kurt & Co. ApS.Se mere
23. november 2023Jeanne Rygas Bergmansen blir med i styretFORS Holding A/SJeanne Rygas Bergmansen blir med i styret for FORS Holding A/S. Kurt Næsted Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
13. november 2023Overskudd på DKK 264.893 KURT HOLDING ApSKURT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Kurt Næsted Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2023Torben Henning Jørgensen forlater styretFORS Holding A/STorben Henning Jørgensen forlater styret for FORS Holding A/S etter en periode på 8 år. Kurt Næsted Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
3. juli 2023Overskudd på DKK 0 Kurt & Co. ApSKurt & Co. ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. juni 2022 til 31. desember 2022. Kurt Næsted Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. mai 2023Overskudd på DKK 239.000 FORS Holding A/SFORS Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kurt Næsted Nielsen er medlem av styret.Se mere
16. november 2022Overskudd på DKK 238.523 KURT HOLDING ApSKURT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Kurt Næsted Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2022StiftelseKurt & Co. ApSKurt & Co. ApS stiftes i bransjen kombinerede administrationsserviceydelser. Kurt Næsted Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. mai 2022Overskudd på DKK 4,6 mio.FORS Holding A/SFORS Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kurt Næsted Nielsen er medlem av styret.Se mere
4. mars 2022 · Energy Supply DKNyt om navne fra AEA, Coromatic, Brunata og Seaborg TechnologiesChristina Hansen, Kurt Næsted Nielsen, Carsten Rasmussen og Jacob Søegaard er indtrådt i bestyrelsen hos Fors Holding A/S i stedet for Hans Christian Benedict Ahlefeldt-Laurvig, Lars-Christian Brask, Marinus Bastian Meiner og Steen Klink Pedersen. Les artikkel