28. juniUnderskudd på DKK 406.301 CitySystem A/SCitySystem A/S offentliggjør regnskap for perioden 13. desember 2022 til 31. desember 2023. Christine Elisabeth Bertel eier 25% av virksomheten.Se mere
12. marsOverskudd på DKK 980.712 AZENZA HOLDING ApSAZENZA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christine Elisabeth Bertel er medlem af ledelsen.Se mere
29. januarOverskudd på DKK 504.631 ZENZO TOILETS ApSZENZO TOILETS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christine Elisabeth Bertel er medlem af ledelsen.Se mere
27. desember 2023Ny bransje: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialerZENZO TOILETS ApSTidligere bransje: Opførelse af bygninger. Christine Elisabeth Bertel er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2023AdresseendringCitySystem A/SCitySystem A/S flytter til ny adresse i Helsinge. Christine Elisabeth Bertel eier 25% av virksomheten.Se mere
3. mai 2023Endring i eierkretsenCitySystem A/STatiana Sofia Borge Nielsen registrert som reell eier av CitySystem A/S. Christine Elisabeth Bertel eier fortsat 25% av virksomheten.Se mere
1. mai 2023Erstatning i styretCitySystem A/S3 endringer i styret for CitySystem A/S. Christine Elisabeth Bertel eier 25% av virksomheten.Se mere
1. mai 2023Dennis Joachim Borge Nielsen blir med i ledelsenCitySystem A/SDennis Joachim Borge Nielsen erstatter John Philip Bertel i ledelsen for CitySystem A/S etter en periode på 5 måneder. Christine Elisabeth Bertel eier 25% av virksomheten.Se mere
1. mai 2023Endring i eierkretsenCitySystem A/SDennis Joachim Borge Nielsen registrert som reell eier av CitySystem A/S. Christine Elisabeth Bertel eier fortsat 25% av virksomheten.Se mere
2. mars 2023Overskudd på DKK 156.403 AZENZA HOLDING ApSAZENZA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christine Elisabeth Bertel er medlem af ledelsen.Se mere
12. januar 2023Overskudd på DKK 552.779 ZENZO TOILETS ApSZENZO TOILETS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christine Elisabeth Bertel er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2022StiftelseCitySystem A/SCitySystem A/S stiftes i bransjen opførelse af bygninger. Christine Elisabeth Bertel eier 25% av virksomheten.Se mere
12. august 2022 · Dagbladet LicitationenNyt fra bestyrelser og direktioner - uge 32Zenzo Toilets ApS Christine Elisabeth Bertel er indtrådt i direktionen hos Zenzo Toilets ApS (kilde: Les artikkel
7. juli 2022Christine Elisabeth Bertel blir med i ledelsenZENZO TOILETS ApSChristine Elisabeth Bertel blir med i ledelsen for ZENZO TOILETS ApS.Se mere
17. februar 2022Overskudd på DKK 243.653 ZENZO TOILETS ApSZENZO TOILETS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Christine Elisabeth Bertel eier 50% av virksomheten.Se mere
17. februar 2022Overskudd på DKK 711.095 AZENZA HOLDING ApSAZENZA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Christine Elisabeth Bertel er medlem af ledelsen.Se mere
19. mars 2021Overskudd på DKK 617.347 AZENZA HOLDING ApSAZENZA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Christine Elisabeth Bertel er medlem af ledelsen.Se mere
25. februar 2021Overskudd på DKK 345.975 ZENZO TOILETS ApSZENZO TOILETS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Christine Elisabeth Bertel eier 50% av virksomheten.Se mere
4. mars 2020Overskudd på DKK 351.245 AZENZA HOLDING ApSAZENZA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Christine Elisabeth Bertel er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2020Overskudd på DKK 101.590 ZENZO TOILETS ApSZENZO TOILETS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Christine Elisabeth Bertel eier 50% av virksomheten.Se mere