28. juniUnderskudd på DKK 406.301 CitySystem A/SCitySystem A/S offentliggjør regnskap for perioden 13. desember 2022 til 31. desember 2023. John Philip Bertel eier 25% av virksomheten.Se mere
12. marsOverskudd på DKK 980.712 AZENZA HOLDING ApSAZENZA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. John Philip Bertel er medlem af ledelsen.Se mere
29. januarOverskudd på DKK 504.631 ZENZO TOILETS ApSZENZO TOILETS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. John Philip Bertel er medlem af ledelsen.Se mere
27. desember 2023Ny bransje: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialerZENZO TOILETS ApSTidligere bransje: Opførelse af bygninger. John Philip Bertel er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2023 · Wood SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerJohn Philip Bertel er udnævnt som bestyrelsesformand. Les artikkel
2. juni 2023AdresseendringCitySystem A/SCitySystem A/S flytter til ny adresse i Helsinge. John Philip Bertel eier 25% av virksomheten.Se mere
3. mai 2023Endring i eierkretsenCitySystem A/STatiana Sofia Borge Nielsen registrert som reell eier av CitySystem A/S. John Philip Bertel eier fortsat 25% av virksomheten.Se mere
1. mai 2023Erstatning i styretCitySystem A/S3 endringer i styret for CitySystem A/S. John Philip Bertel eier 25% av virksomheten.Se mere
1. mai 2023Dennis Joachim Borge Nielsen blir med i ledelsenCitySystem A/SDennis Joachim Borge Nielsen erstatter John Philip Bertel i ledelsen for CitySystem A/S etter en periode på 5 måneder.Se mere
1. mai 2023Endring i eierkretsenCitySystem A/SDennis Joachim Borge Nielsen registrert som reell eier av CitySystem A/S. John Philip Bertel eier fortsat 25% av virksomheten.Se mere
2. mars 2023Overskudd på DKK 156.403 AZENZA HOLDING ApSAZENZA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. John Philip Bertel er medlem af ledelsen.Se mere
12. januar 2023Overskudd på DKK 552.779 ZENZO TOILETS ApSZENZO TOILETS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. John Philip Bertel er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2022StiftelseCitySystem A/SCitySystem A/S stiftes i bransjen opførelse af bygninger. John Philip Bertel er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2022Christine Elisabeth Bertel blir med i ledelsenZENZO TOILETS ApSChristine Elisabeth Bertel blir med i ledelsen for ZENZO TOILETS ApS. John Philip Bertel er medlem af ledelsen.Se mere
17. februar 2022Overskudd på DKK 243.653 ZENZO TOILETS ApSZENZO TOILETS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. John Philip Bertel er medlem af ledelsen.Se mere
17. februar 2022Overskudd på DKK 711.095 AZENZA HOLDING ApSAZENZA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. John Philip Bertel er medlem af ledelsen.Se mere
19. mars 2021Overskudd på DKK 617.347 AZENZA HOLDING ApSAZENZA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. John Philip Bertel er medlem af ledelsen.Se mere
25. februar 2021Overskudd på DKK 345.975 ZENZO TOILETS ApSZENZO TOILETS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. John Philip Bertel er medlem af ledelsen.Se mere
4. mars 2020Overskudd på DKK 351.245 AZENZA HOLDING ApSAZENZA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. John Philip Bertel er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2020Overskudd på DKK 101.590 ZENZO TOILETS ApSZENZO TOILETS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. John Philip Bertel er medlem af ledelsen.Se mere