Hans Patric Elweroth erstatter Niclas Magnus Magnusson i styret for Jens S Transmissioner A/S etter en periode på 7 år. Christoffer Pär-Anders Eriksson er fortsatt styremedlem.
Jens S Transmissioner A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christoffer Pär-Anders Eriksson er medlem av styret.
Jens S Transmissioner A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christoffer Pär-Anders Eriksson er medlem av styret.
Jens S Transmissioner A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Christoffer Pär-Anders Eriksson er medlem av styret.
Jens S Transmissioner A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Christoffer Pär-Anders Eriksson er medlem av styret.