14. maiHans Patric Elweroth blir med i styretJens S Transmissioner A/SHans Patric Elweroth erstatter Niclas Magnus Magnusson i styret for Jens S Transmissioner A/S etter en periode på 7 år. Johan Fredrik Benzler er fortsatt styreleder.Se mere
7. maiOverskudd på DKK 16 mio.Jens S Transmissioner A/SJens S Transmissioner A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Johan Fredrik Benzler er styreleder.Se mere
8. mars 2023Overskudd på DKK 7,0 mio.Jens S Transmissioner A/SJens S Transmissioner A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Johan Fredrik Benzler er styreleder.Se mere
1. januar 2023Christoffer Pär-Anders Eriksson blir adm. direktørJens S Transmissioner A/SChristoffer Pär-Anders Eriksson blir adm. direktør i Jens S Transmissioner A/S. Johan Fredrik Benzler er styreleder.Se mere
31. desember 2022Anders Lassen slutter som adm. direktørJens S Transmissioner A/SAnders Lassen slutter som adm. direktør i Jens S Transmissioner A/S. Johan Fredrik Benzler er styreleder.Se mere
31. desember 2022Anders Lassen forlater styretJens S Transmissioner A/SAnders Lassen forlater styret for Jens S Transmissioner A/S etter en periode på 18 år. Johan Fredrik Benzler er fortsatt styreleder.Se mere
12. mai 2022Overskudd på DKK 7,0 mio.Jens S Transmissioner A/SJens S Transmissioner A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Johan Fredrik Benzler er styreleder.Se mere
14. april 2021Underskudd på DKK 2,1 mio.Jens S Transmissioner A/SJens S Transmissioner A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Johan Fredrik Benzler er styreleder.Se mere
19. august 2020Christoffer Pär-Anders Eriksson blir med i styretJens S Transmissioner A/SChristoffer Pär-Anders Eriksson blir med i styret for Jens S Transmissioner A/S. Johan Fredrik Benzler er fortsatt styreleder.Se mere
30. mars 2020Overskudd på DKK 9,8 mio.Jens S Transmissioner A/SJens S Transmissioner A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Johan Fredrik Benzler er styreleder.Se mere
25. mars 2019Overskudd på DKK 9,7 mio.Jens S Transmissioner A/SJens S Transmissioner A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Johan Fredrik Benzler er styreleder.Se mere
13. april 2018Overskudd på DKK 4,7 mio.Jens S Transmissioner A/SJens S Transmissioner A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Johan Fredrik Benzler er styreleder.Se mere
27. juni 2017Regnskap for 2016 omgjortJens S Transmissioner A/SJens S Transmissioner A/S gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Johan Fredrik Benzler er styreleder.Se mere
23. desember 2016Johan Fredrik Benzler blir med i styretJens S Transmissioner A/SJohan Fredrik Benzler blir med i styret for Jens S Transmissioner A/S.Se mere