12. septemberUnderskudd på DKK 18.194 LL PARTNERS ApSLL PARTNERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Christoph Ohly er medlem av styret.Se mere
8. november 2023 · scm.dkCOOP Danmark A/SDen eksisterende partnerkreds; Peter Gyldendal, Lars Bek Jensen, Anders Bartholin, Christoph Ohly og John Carstens fortsætter som væsentlige aktionærer. Les artikkel
12. oktober 2023Overskudd på DKK 4,0 mio.COC ApSCOC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Christoph Ohly er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. september 2023Overskudd på DKK 19 mio.LL PARTNERS ApSLL PARTNERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Christoph Ohly er medlem av styret.Se mere
24. januar 2023 · Supply Chain MagasinetBlue Equity investerer i Langebæk A/SDen eksisterende partnerkreds; Peter Gyldendal, Lars Bek Jensen, Anders Bartholin, Christoph Ohly og John Carstens fortsætter som væsentlige aktionærer. Les artikkel
31. oktober 2022Overskudd på DKK 307.899 COC ApSCOC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Christoph Ohly er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. september 2022Overskudd på DKK 1,6 mio.LL PARTNERS ApSLL PARTNERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Christoph Ohly er medlem av styret.Se mere
30. september 2021Overskudd på DKK 304.882 COC ApSCOC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Christoph Ohly er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. august 2021Overskudd på DKK 1,2 mio.LL PARTNERS ApSLL PARTNERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Christoph Ohly er medlem av styret.Se mere
29. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.COC ApSTidligere bransje: Uoplyst. Christoph Ohly er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.LL PARTNERS ApSTidligere bransje: Uoplyst. Christoph Ohly er medlem av styret.Se mere
7. oktober 2020Overskudd på DKK 96.249 COC ApSCOC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Christoph Ohly er adm. direktør i virksomheten.Se mere
24. august 2020Overskudd på DKK 1,8 mio.LL PARTNERS ApSLL PARTNERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Christoph Ohly er medlem av styret.Se mere
2. oktober 2019Overskudd på DKK 499.557 COC ApSCOC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Christoph Ohly er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. august 2019Overskudd på DKK 1,2 mio.LL PARTNERS ApSLL PARTNERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Christoph Ohly er medlem av styret.Se mere
14. januar 2019Anders Bartholin blir med i styretLL PARTNERS ApSAnders Bartholin blir med i styret for LL PARTNERS ApS. Christoph Ohly er fortsatt styremedlem.Se mere
14. januar 2019Lars Bek Jensen blir med i ledelsenLL PARTNERS ApSLars Bek Jensen blir med i ledelsen for LL PARTNERS ApS. Christoph Ohly er medlem av styret.Se mere
27. september 2018Overskudd på DKK 150.340 COC ApSCOC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2017 til 30. april. Christoph Ohly er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. august 2018Endring i eierkretsenLL PARTNERS ApSChristoph Ohly er ikke lenger registrert som reell eier av LL PARTNERS ApS.Se mere
16. juli 2018Overskudd på DKK 1,4 mio.LL PARTNERS ApSLL PARTNERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2017 til 30. april. Christoph Ohly eier 25% av virksomheten.Se mere