12. septemberUnderskudd på DKK 18.194 LL PARTNERS ApSLL PARTNERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. John Carstens er medlem av styret.Se mere
21. marsOverskudd på DKK 3,7 mio.JCA ApSJCA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. John Carstens er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 2023 · scm.dkCOOP Danmark A/SDen eksisterende partnerkreds; Peter Gyldendal, Lars Bek Jensen, Anders Bartholin, Christoph Ohly og John Carstens fortsætter som væsentlige aktionærer. Les artikkel
1. september 2023Overskudd på DKK 19 mio.LL PARTNERS ApSLL PARTNERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. John Carstens er medlem av styret.Se mere
24. januar 2023 · Supply Chain MagasinetBlue Equity investerer i Langebæk A/SDen eksisterende partnerkreds; Peter Gyldendal, Lars Bek Jensen, Anders Bartholin, Christoph Ohly og John Carstens fortsætter som væsentlige aktionærer. Les artikkel
20. januar 2023Overskudd på DKK 193.567 JCA ApSJCA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. John Carstens er medlem af ledelsen.Se mere
12. september 2022Overskudd på DKK 1,6 mio.LL PARTNERS ApSLL PARTNERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. John Carstens er medlem av styret.Se mere
30. januar 2022Overskudd på DKK 1,0 mio.JCA ApSJCA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. John Carstens er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2021 · Supply Chain MagasinetLogistikcenter på 100.000 m2 er hjørnesten i Schous nye logistikstrategi”Schou får et logistikcenter, der er bygget til deres behov, og som er optimeret til at håndtere den fortsatte vækst og stigende kompleksitet i logistikken”, fortæller John Carstens, partner hos Langebæk. Les artikkel
13. august 2021Overskudd på DKK 1,2 mio.LL PARTNERS ApSLL PARTNERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. John Carstens er medlem av styret.Se mere
19. februar 2021Overskudd på DKK 111.670 JCA ApSJCA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. John Carstens er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.JCA ApSTidligere bransje: Uoplyst. John Carstens er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.LL PARTNERS ApSTidligere bransje: Uoplyst. John Carstens er medlem av styret.Se mere
24. august 2020Overskudd på DKK 1,8 mio.LL PARTNERS ApSLL PARTNERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. John Carstens er medlem av styret.Se mere
31. mars 2020Overskudd på DKK 179.156 JCA ApSJCA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. John Carstens er medlem af ledelsen.Se mere
14. august 2019Overskudd på DKK 1,2 mio.LL PARTNERS ApSLL PARTNERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. John Carstens er medlem av styret.Se mere
31. mai 2019Overskudd på DKK 478.619 JCA ApSJCA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. John Carstens er medlem af ledelsen.Se mere
14. januar 2019Anders Bartholin blir med i styretLL PARTNERS ApSAnders Bartholin blir med i styret for LL PARTNERS ApS. John Carstens er fortsatt styremedlem.Se mere
14. januar 2019Lars Bek Jensen blir med i ledelsenLL PARTNERS ApSLars Bek Jensen blir med i ledelsen for LL PARTNERS ApS. John Carstens er medlem av styret.Se mere
1. august 2018Endring i eierkretsenLL PARTNERS ApSJohn Carstens er ikke lenger registrert som reell eier av LL PARTNERS ApS.Se mere