20. november 2023Overskudd på DKK 2,9 mio.DLG7604 ApSDLG7604 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Claus Dalager er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. juni 2023Endring i eierkretsenK/S GIFHORNClaus Dalager er ikke lenger registrert som reell eier av K/S GIFHORN.Se mere
27. november 2022Overskudd på DKK 3,5 mio.DLG7604 ApSDLG7604 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Claus Dalager er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. august 2022Overskudd på DKK 754.666 K/S GIFHORNK/S GIFHORN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Claus Dalager eier 9,50% av virksomheten.Se mere
14. november 2021Overskudd på DKK 1,8 mio.DLG7604 ApSDLG7604 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Claus Dalager er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. juni 2021Underskudd på DKK 27.806 K/S GIFHORNK/S GIFHORN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Claus Dalager eier 9,50% av virksomheten.Se mere
29. april 2021Ny status NORMALK/S GIFHORNTidligere status: Slettet. Claus Dalager eier 9,50% av virksomheten.Se mere
28. april 2021Ny status SLETTETK/S GIFHORNTidligere status: Normal. Claus Dalager eier 9,50% av virksomheten.Se mere
20. november 2020Overskudd på DKK 1,8 mio.DLG7604 ApSDLG7604 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Claus Dalager er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. september 2020Underskudd på DKK 14.000 K/S GIFHORNK/S GIFHORN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Claus Dalager eier 9,50% av virksomheten.Se mere
16. november 2019Overskudd på DKK 697.723 DLG7604 ApSDLG7604 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar til 30. juni. Claus Dalager er adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. juni 2019Underskudd på DKK 35.142 K/S GIFHORNK/S GIFHORN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Claus Dalager eier 9,50% av virksomheten.Se mere
1. januar 2019StiftelseDLG7604 ApSDLG7604 ApS stiftes i bransjen bogføring og revision: skatterådgivning. Claus Dalager er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. juni 2018Overskudd på DKK 90.926 K/S GIFHORNK/S GIFHORN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Claus Dalager eier 9,50% av virksomheten.Se mere
15. juni 2017Underskudd på DKK 24 mio.K/S GIFHORNK/S GIFHORN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Claus Dalager eier 9,50% av virksomheten.Se mere
31. mars 2017AdresseendringK/S GIFHORNK/S GIFHORN flytter fra København V til Rungsted Kyst. Claus Dalager eier 9,50% av virksomheten.Se mere
1. juni 2016Overskudd på DKK 5,3 mio.K/S GIFHORNK/S GIFHORN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Claus Dalager eier 9,50% av virksomheten.Se mere
16. juni 2015Overskudd på DKK 4,0 mio.K/S GIFHORNK/S GIFHORN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Claus Dalager eier 9,50% av virksomheten.Se mere
28. mai 2015Frants Ektora Moraitis blir med i styretK/S GIFHORNFrants Ektora Moraitis blir med i styret for K/S GIFHORN. Claus Dalager eier 9,50% av virksomheten.Se mere
20. juni 2014Overskudd på DKK 4,6 mio.K/S GIFHORNK/S GIFHORN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Claus Dalager eier 9,50% av virksomheten.Se mere