30. juni 2023Endring i eierkretsenK/S GIFHORNTom Barreth Lassen er ikke lenger registrert som reell eier av K/S GIFHORN.Se mere
10. august 2022Overskudd på DKK 754.666 K/S GIFHORNK/S GIFHORN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Tom Barreth Lassen eier 9,50% av virksomheten.Se mere
17. juni 2021Underskudd på DKK 27.806 K/S GIFHORNK/S GIFHORN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Tom Barreth Lassen eier 9,50% av virksomheten.Se mere
29. april 2021Ny status NORMALK/S GIFHORNTidligere status: Slettet. Tom Barreth Lassen eier 9,50% av virksomheten.Se mere
28. april 2021Ny status SLETTETK/S GIFHORNTidligere status: Normal. Tom Barreth Lassen eier 9,50% av virksomheten.Se mere
2. september 2020Underskudd på DKK 14.000 K/S GIFHORNK/S GIFHORN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Tom Barreth Lassen eier 9,50% av virksomheten.Se mere
18. juni 2019Underskudd på DKK 35.142 K/S GIFHORNK/S GIFHORN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Tom Barreth Lassen eier 9,50% av virksomheten.Se mere
28. juni 2018Overskudd på DKK 90.926 K/S GIFHORNK/S GIFHORN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Tom Barreth Lassen eier 9,50% av virksomheten.Se mere
15. juni 2017Underskudd på DKK 24 mio.K/S GIFHORNK/S GIFHORN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Tom Barreth Lassen eier 9,50% av virksomheten.Se mere
31. mars 2017AdresseendringK/S GIFHORNK/S GIFHORN flytter fra København V til Rungsted Kyst. Tom Barreth Lassen eier 9,50% av virksomheten.Se mere
1. juni 2016Overskudd på DKK 5,3 mio.K/S GIFHORNK/S GIFHORN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Tom Barreth Lassen eier 9,50% av virksomheten.Se mere
16. juni 2015Overskudd på DKK 4,0 mio.K/S GIFHORNK/S GIFHORN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Tom Barreth Lassen eier 9,50% av virksomheten.Se mere
28. mai 2015Frants Ektora Moraitis blir med i styretK/S GIFHORNFrants Ektora Moraitis blir med i styret for K/S GIFHORN. Tom Barreth Lassen eier 9,50% av virksomheten.Se mere
20. juni 2014Overskudd på DKK 4,6 mio.K/S GIFHORNK/S GIFHORN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Tom Barreth Lassen eier 9,50% av virksomheten.Se mere
14. oktober 2013AdresseendringK/S GIFHORNK/S GIFHORN flytter fra Holstebro til København V. Tom Barreth Lassen eier 9,50% av virksomheten.Se mere
11. juni 2013Overskudd på DKK 1,8 mio.K/S GIFHORNK/S GIFHORN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Tom Barreth Lassen eier 9,50% av virksomheten.Se mere
7. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortK/S GIFHORNK/S GIFHORN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Tom Barreth Lassen eier 9,50% av virksomheten.Se mere
7. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortK/S GIFHORNK/S GIFHORN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Tom Barreth Lassen eier 9,50% av virksomheten.Se mere
30. mai 2011AdresseendringK/S GIFHORNK/S GIFHORN flytter fra København K til Holstebro. Tom Barreth Lassen eier 9,50% av virksomheten.Se mere
30. mai 2011Nytt navn: K/S GIFHORNK/S EURO EJENDOMME - GIFHORNK/S EURO EJENDOMME - GIFHORN skifter navn til K/S GIFHORN. Tom Barreth Lassen eier 9,50% av virksomheten.Se mere