SuperBrugsen i Skærbæk og Dagli'Brugsen på Rømø offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Claus Grønbo er medlem av styret.
SuperBrugsen i Skærbæk og Dagli'Brugsen på Rømø offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Claus Grønbo er medlem av styret.
SuperBrugsen i Skærbæk og Dagli'Brugsen på Rømø offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Claus Grønbo er medlem av styret.
SuperBrugsen i Skærbæk og Dagli'Brugsen på Rømø offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Claus Grønbo er medlem av styret.
Susan Holm Jørgensen erstatter Anja Trøjborg i styret for SuperBrugsen i Skærbæk og Dagli'Brugsen på Rømø etter en periode på 3 år. Claus Grønbo er fortsatt styremedlem.
SuperBrugsen i Skærbæk og Dagli'Brugsen på Rømø offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Claus Grønbo er medlem av styret.
SuperBrugsen i Skærbæk og Dagli'Brugsen på Rømø offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Claus Grønbo er medlem av styret.
SuperBrugsen i Skærbæk og Dagli'Brugsen på Rømø offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Claus Grønbo er medlem av styret.