1. september 2009Claus Hansen Ries forlater styretMETON ApSClaus Hansen Ries forlater styret for METON ApS etter en periode på 4 år.Se mere
19. august 2009Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGMETON ApSTidligere status: Normal. Claus Hansen Ries er medlem av styret.Se mere
18. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortMETON ApSMETON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Claus Hansen Ries er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markederMETON ApSTidligere bransje: Anden detailhandel fra stadepladser og markeder. Claus Hansen Ries er medlem av styret.Se mere
31. august 2007Claus Hansen Ries forlater ledelsenRIES HOLDING ApSClaus Hansen Ries forlater ledelsen for RIES HOLDING ApS etter en periode på 2 år.Se mere
30. juni 2007Ny bransje: Anden detailhandel fra stadepladser og markederMETON ApSTidligere bransje: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Claus Hansen Ries er medlem av styret.Se mere
19. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortMETON ApSMETON ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. september 2005 til 31. desember 2006. Claus Hansen Ries er medlem av styret.Se mere
19. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortRIES HOLDING ApSRIES HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. september 2005 til 31. desember 2006. Claus Hansen Ries er medlem af ledelsen.Se mere
23. januar 2006AdresseendringMETON ApSMETON ApS flytter fra Aalborg til Gistrup. Claus Hansen Ries er medlem av styret.Se mere
14. september 2005StiftelseMETON ApSMETON ApS stiftes i bransjen udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Claus Hansen Ries er medlem av styret.Se mere
6. september 2005StiftelseRIES HOLDING ApSRIES HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Claus Hansen Ries er medlem af ledelsen.Se mere