1. desember 2016Torsten Enrico Lund forlater ledelsenLUNDTOR HOLDING ApSTorsten Enrico Lund forlater ledelsen for LUNDTOR HOLDING ApS etter en periode på 3 år.Se mere
31. mai 2016Torsten Enrico Lund forlater ledelsenMETON ApSTorsten Enrico Lund forlater ledelsen for METON ApS etter en periode på 2 år.Se mere
1. mars 2016Endring i eierkretsenMETON ApSTim Esben Gaarn Andersen registrert som reell eier av METON ApS. Torsten Enrico Lund er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 2015Overskudd på DKK 366.530 METON ApSMETON ApS offentliggjør regnskap for perioden 21. mars 2014 til 30. juni. Torsten Enrico Lund er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 2015Overskudd på DKK 116.299 LUNDTOR HOLDING ApSLUNDTOR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 21. mars 2014 til 30. juni. Torsten Enrico Lund er medlem af ledelsen.Se mere
12. august 2015Lau Weisberg Nielsen forlater ledelsenMETON ApSLau Weisberg Nielsen forlater ledelsen for METON ApS etter en periode på 1 år. Torsten Enrico Lund er medlem af ledelsen.Se mere
21. mars 2014StiftelseLUNDTOR HOLDING ApSLUNDTOR HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Torsten Enrico Lund er medlem af ledelsen.Se mere
21. mars 2014StiftelseMETON ApSMETON ApS stiftes i bransjen computerprogrammering. Torsten Enrico Lund er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2009Torsten Enrico Lund forlater styretMETON ApSTorsten Enrico Lund forlater styret for METON ApS etter en periode på 4 år.Se mere
19. august 2009Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGMETON ApSTidligere status: Normal. Torsten Enrico Lund er medlem av styret.Se mere
18. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortMETON ApSMETON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Torsten Enrico Lund er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markederMETON ApSTidligere bransje: Anden detailhandel fra stadepladser og markeder. Torsten Enrico Lund er medlem av styret.Se mere
31. august 2007Torsten Enrico Lund forlater ledelsenTLUND HOLDING ApSTorsten Enrico Lund forlater ledelsen for TLUND HOLDING ApS etter en periode på 2 år.Se mere
4. juli 2007Regnskap for 2006 offentligjortTLUND HOLDING ApSTLUND HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 31. august 2005 til 31. desember 2006. Torsten Enrico Lund er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2007Ny bransje: Anden detailhandel fra stadepladser og markederMETON ApSTidligere bransje: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Torsten Enrico Lund er medlem av styret.Se mere
19. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortMETON ApSMETON ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. september 2005 til 31. desember 2006. Torsten Enrico Lund er medlem av styret.Se mere
23. januar 2006AdresseendringMETON ApSMETON ApS flytter fra Aalborg til Gistrup. Torsten Enrico Lund er medlem av styret.Se mere
14. september 2005StiftelseMETON ApSMETON ApS stiftes i bransjen udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Torsten Enrico Lund er medlem av styret.Se mere
31. august 2005StiftelseTLUND HOLDING ApSTLUND HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Torsten Enrico Lund er medlem af ledelsen.Se mere