3. aprilOverskudd på DKK 667.339 WEBHOSTING A/SWEBHOSTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Claus Kenberg er styreleder.Se mere
4. juni 2023Overskudd på DKK 454.136 WEBHOSTING A/SWEBHOSTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Claus Kenberg er styreleder.Se mere
31. mai 2023Thomas Bjørk blir med i styretWEBHOSTING A/SThomas Bjørk erstatter Eva Kenberg i styret for WEBHOSTING A/S etter en periode på 22 år. Claus Kenberg er fortsatt styreleder.Se mere
7. mars 2022Overskudd på DKK 371.929 WEBHOSTING A/SWEBHOSTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Claus Kenberg er styreleder.Se mere
20. februar 2021Overskudd på DKK 711.379 WEBHOSTING A/SWEBHOSTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Claus Kenberg er styreleder.Se mere
9. mai 2020Overskudd på DKK 522.604 WEBHOSTING A/SWEBHOSTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Claus Kenberg er styreleder.Se mere
28. februar 2019Overskudd på DKK 454.169 WEBHOSTING A/SWEBHOSTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Claus Kenberg er styreleder.Se mere
2. desember 2018AdresseendringWEBHOSTING A/SWEBHOSTING A/S flytter fra Ballerup til Glostrup. Claus Kenberg er styreleder.Se mere
26. mars 2018Overskudd på DKK 206.270 WEBHOSTING A/SWEBHOSTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Claus Kenberg er styreleder.Se mere
31. mai 2017Overskudd på DKK 357.749 WEBHOSTING A/SWEBHOSTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Claus Kenberg er styreleder.Se mere
27. mai 2016Overskudd på DKK 287.069 WEBHOSTING A/SWEBHOSTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Claus Kenberg er styreleder.Se mere
12. mai 2015Overskudd på DKK 234.323 WEBHOSTING A/SWEBHOSTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Claus Kenberg er styreleder.Se mere
8. mai 2014Overskudd på DKK 216.401 WEBHOSTING A/SWEBHOSTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Claus Kenberg er styreleder.Se mere
14. mai 2013Overskudd på DKK 495.977 WEBHOSTING A/SWEBHOSTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Claus Kenberg er styreleder.Se mere
21. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortWEBHOSTING A/SWEBHOSTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Claus Kenberg er styreleder.Se mere
14. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortWEBHOSTING A/SWEBHOSTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Claus Kenberg er styreleder.Se mere
17. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortWEBHOSTING A/SWEBHOSTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Claus Kenberg er styreleder.Se mere
9. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortWEBHOSTING A/SWEBHOSTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Claus Kenberg er styreleder.Se mere
29. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortWEBHOSTING A/SWEBHOSTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Claus Kenberg er styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelserWEBHOSTING A/STidligere bransje: Databaseværter og -formidlere. Claus Kenberg er styreleder.Se mere