4. juliUnderskudd på DKK 77.264 C.P. Elholm Holding ApSC.P. Elholm Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Claus Per Elholm er medlem af ledelsen.Se mere
3. juliUnderskudd på DKK 1,4 mio.Grey Ghost ApSGrey Ghost ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Claus Per Elholm er medlem af ledelsen.Se mere
21. juniOverskudd på DKK 2.258 EJ Group ApSEJ Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Claus Per Elholm er medlem af ledelsen.Se mere
18. juniOverskudd på DKK 860.822 ELHOLM ApSELHOLM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Claus Per Elholm er medlem af ledelsen.Se mere
1. maiUnderskudd på DKK 22.808 Als Risteri ApSAls Risteri ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Claus Per Elholm er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. februarAdresseendringEJ Group ApSEJ Group ApS flytter til ny adresse i Højer. Claus Per Elholm er medlem af ledelsen.Se mere
4. november 2023AdresseendringEJ Group ApSEJ Group ApS flytter til ny adresse i Højer. Claus Per Elholm er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2023AdresseendringStreet Food Sønderborg Event I/SStreet Food Sønderborg Event I/S flytter fra Sydals til Sønderborg. Claus Per Elholm eier 50% av virksomheten.Se mere
1. november 2023Nytt navn: Street Food Sønderborg Event I/SStreet Food Sønderborg I/SStreet Food Sønderborg I/S skifter navn til Street Food Sønderborg Event I/S. Claus Per Elholm eier 50% av virksomheten.Se mere
4. juli 2023Underskudd på DKK 23.718 C.P. Elholm Holding ApSC.P. Elholm Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Claus Per Elholm er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 208.159 EJ Group ApSEJ Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Claus Per Elholm er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 79.842 Grey Ghost ApSGrey Ghost ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Claus Per Elholm er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2023Overskudd på DKK 17.432 ELHOLM ApSELHOLM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Claus Per Elholm er medlem af ledelsen.Se mere
22. mai 2023Underskudd på DKK 14.630 Als Risteri ApSAls Risteri ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Claus Per Elholm er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. desember 2022Endring i eierkretsenMarskture ApSClaus Per Elholm er ikke lenger registrert som reell eier av Marskture ApS.Se mere
9. august 2022AdresseendringELHOLM ApSELHOLM ApS flytter til ny adresse i Sønderborg. Claus Per Elholm er medlem af ledelsen.Se mere
9. august 2022AdresseendringGrey Ghost ApSGrey Ghost ApS flytter til ny adresse i Sønderborg. Claus Per Elholm er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2022Underskudd på DKK 26.733 C.P. Elholm Holding ApSC.P. Elholm Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Claus Per Elholm er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2022Overskudd på DKK 114.945 Grey Ghost ApSGrey Ghost ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Claus Per Elholm er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2022Overskudd på DKK 162.073 ELHOLM ApSELHOLM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Claus Per Elholm er medlem af ledelsen.Se mere