1. augustNy bransje: MaskinforarbejdningJUKA Invest ApSTidligere bransje: Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik. Kaare Holler Jessen eier 50% av virksomheten.Se mere
27. juniRegnskap for 2023 offentligjortMarskbolig ApSMarskbolig ApS offentliggjør regnskap for perioden 21. mars 2023 til 31. desember 2023. Kaare Holler Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juniOverskudd på DKK 681.703 JUKA Invest ApSJUKA Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kaare Holler Jessen eier 50% av virksomheten.Se mere
21. juniOverskudd på DKK 2.258 EJ Group ApSEJ Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kaare Holler Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
20. februarAdresseendringEJ Group ApSEJ Group ApS flytter til ny adresse i Højer. Kaare Holler Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januarEndring i eierkretsenMarskture ApSKaare Holler Jessen er ikke lenger registrert som reell eier av Marskture ApS.Se mere
31. desember 2023Kaare Holler Jessen slutter som adm. direktørJUKA Invest ApSKaare Holler Jessen slutter som adm. direktør i JUKA Invest ApS.Se mere
26. desember 2023AdresseendringJUKA Invest ApSJUKA Invest ApS flytter til ny adresse i Højer. Kaare Holler Jessen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. november 2023Susanne Grolms blir med i ledelsenMarskture ApSSusanne Grolms erstatter Kaare Holler Jessen i ledelsen for Marskture ApS etter en periode på 2 år.Se mere
4. november 2023AdresseendringEJ Group ApSEJ Group ApS flytter til ny adresse i Højer. Kaare Holler Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 208.159 EJ Group ApSEJ Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kaare Holler Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 9.031 Marskture ApSMarskture ApS offentliggjør regnskap for perioden 9. november 2021 til 31. desember 2022. Kaare Holler Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 259.948 JUKA Invest ApSJUKA Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kaare Holler Jessen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. juni 2023AdresseendringMarskture ApSMarskture ApS flytter til ny adresse i Højer. Kaare Holler Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2023Ny bransje: Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musikJUKA Invest ApSTidligere bransje: Udlejning af erhvervsejendomme. Kaare Holler Jessen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. mars 2023StiftelseMarskbolig ApSMarskbolig ApS stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Kaare Holler Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2022Endring i eierkretsenMarskture ApSKaare Holler Jessen registrert som reell eier av Marskture ApS.Se mere
29. juni 2022Underskudd på DKK 165.915 JUKA Invest ApSJUKA Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kaare Holler Jessen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. mai 2022Overskudd på DKK 203.757 EJ Group ApSEJ Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kaare Holler Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2022Helge Jensen forlater ledelsenMarskture ApSHelge Jensen forlater ledelsen for Marskture ApS etter en periode på 5 måneder. Kaare Holler Jessen er medlem af ledelsen.Se mere